Основная информация
Дата опубликования: | 28 сентября 2012г. |
Номер документа: | RU04000201200859 |
Текущая редакция: | 4 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 569
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Изменения в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201500478 (от 17.06.2015 № 302)
НГР ru04000201500725 (от 26.08.2015 № 425)
НГР ru0400201600386 (от 13.05.2016 № 194)
В целях приведения правовых актов Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.08.2015 № 425
2. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бурятия от 29.06.2007 № 207 «О реализации в Республике Бурятия Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2009 № 117, от 23.12.2010 № 565, от 03.10.2011 № 509), заменив в пункте 3 слова «Контрольный комитет Президента и Правительства Республики Бурятия» словами «Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия».
3. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 17.06.2015 № 302.
4. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.05.2016 № 194
5. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 20.05.2009 № 214-р (в редакции распоряжений Правительства Республики Бурятия от 11.06.2010 № 376-р, от 06.04.2012 № 200-р):
5.1. В пункте 3 приложения № 1 слово «Президента» заменить словами «Главы Республики Бурятия».
5.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.08.2015 № 425
7. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.05.2010 № 342-р (в редакции распоряжения Правительства Республики Бурятия от 15.12.2010 № 841-р):
7.1. В пункте 6 слова «Контрольный комитет Президента и Правительства Республики Бурятия» заменить словами «Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия».
7.2. В приложении № 1:
- позицию «Хандаев В.И. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» заменить позицией «Дондупов Ж.Б-М. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия»;
- позицию «Ускеев Б.Ш. - председатель Комитета территориального развития Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия» заменить позицией «Ускеев Б.Ш. - председатель Комитета территориального развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия».
7.3. В пункте 6 приложения № 2 слова «Президенту Республики Бурятия» заменить словами «Главе Республики Бурятия».
8. Внести следующие изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 № 2-р:
- позицию «Егоров Михаил Михайлович - первый заместитель министра экономики Республики Бурятия» заменить позицией «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель министра экономики Республики Бурятия»;
- позицию «Елаев Василий Николаевич - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия» заменить позицией «Коротич Марина Викторовна - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия».
9. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 12.04.2011 № 208-р:
9.1. В пункте 1:
- позицию «Бальжиров Баир Гвибалович - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы» заменить позицией «Матханов Владимир Эдуардович - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы»;
- позицию «Елаев Василий Николаевич-– первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия – председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования» заменить позицией «Коротич Марина Викторовна - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования»;
- позицию «Дагданова Юлия Григорьевна - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - председатель Комитета по экономике» заменить позицией «Гунзынов Жамсо Паламович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия – председатель Комитета по экономике».
9.2. В пункте 2 позицию «Лабаров Бальчин Баирович - главный специалист Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия» заменить позицией «Жамбалдоржиев Дамдин Борисович - главный специалист Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия».
9.3. В пункте 4 слова «(Бальжиров Б.Г.)» заменить словами «(Матханов В.Э.)».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
И. Егоров
___________________
Проект представлен Министерством имущественных
и земельных отношений
тел. 21-90-72
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.09.2012 № 569
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 28.06.2007 № 204
СОСТАВ
межведомственной комиссии при Правительстве Республики Бурятия по вопросам границ муниципальных образований в Республике Бурятия, самовольного строительства на территории городского округа «город Улан-Удэ» и граничащих с ним муниципальных районов Республики Бурятия
Чепик
Александр Евгеньевич
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, председатель комиссии
Мариничев
Виктор Григорьевич
-
министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, заместитель председателя комиссии
Матханов
Владимир Эдуардович
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию
Магомедова
Маргарита Антоновна
-
министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, заместитель председателя Комиссии
Ускеев
Баир Шоёнович
-
председатель Комитета территориального развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Манзанов
Александр Николаевич
-
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Думнова
Татьяна Гавриловна
-
министр экономики Республики Бурятия
Ангаев
Баир Дугарович
-
министр природных ресурсов Республики Бурятия
Козлов
Сергей Юрьевич
-
министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Будацыренов
Андрей Петрович
-
начальник отдела законопроектной работы и обеспечения деятельности Главы Республики Бурятия Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Скосырская
Анна Сергеевна
-
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы (по согласованию)
Шаргаева
Ирина Валерьевна
-
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия (по согласованию)
Медведев
Сергей Назарович
-
руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Республике Бурятия (по согласованию)
Айдаев
Геннадий Архипович
-
мэр города Улан-Удэ (по согласованию)
Блиновская
Надежда Григорьевна
-
глава муниципального образования «Заиграевский район» (по согласованию)
Дымбрылов
Бимба Цынденович
-
глава муниципального образования «Иволгинский район» (по согласованию)
Павлов
Ким Иванович
-
глава муниципального образования «Тарбагатайский район» (по согласованию)
Семенов
Сергей Александрович
-
глава муниципального образования «Прибайкальский район» (по согласованию)
Корнильцева
Евгения Юрьевна
-
председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ (по согласованию)
Булнаев
Дмитрий Геннадьевич
-
начальник отдела землеустройства и землепользования Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, ответственный секретарь комиссии
_____________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.09. 2012 № 569
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 11.02.2010 № 44
СОСТАВ
Совета по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Республики Бурятия
Чепик А.Е.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, председатель Совета
Гребенщиков А.Г.
-
министр промышленности и торговли Республики Бурятия, заместитель председателя Совета
Матханов В.Э.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию
Будаев Т.Б.
-
первый заместитель министра экономики Республики Бурятия
Филатов П.Г.
-
заместитель министра промышленности и торговли Республики Бурятия, секретарь Совета
по согласованию:
Цойжилова О.Ю.
-
федеральный инспектор в Республике Бурятия
Ирильдеев В.Г.
-
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды
Зайцев Н.С.
-
исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия
Сластин В.П.
-
исполнительный директор Некоммерческого партнерства лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Бурятия
Подлеснов В.Ф.
-
вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Республики Бурятия
Иванова Л.А.
-
председатель Ремесленной палаты Республики Бурятия
Мордвина Ф.П.
-
председатель Бурятской республиканской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»
Лумбунова Л.Д-Д.
-
председатель Некоммерческого партнерства «Бурятская ассоциация рестораторов»
Вихарева Г.А.
-
исполнительный директор Бурятского Республиканского Союза Транспортников
Иванов Л.А.
-
исполнительный директор Бурятского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
Плюснина В.В.
-
председатель Молодежной палаты Народного Хурала Республики Бурятия
Бугдашкина К.Е.
-
директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива»
Кавин В.А.
-
руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия «Информационно-методологический центр»
Бардаханов В.А.
-
генеральный директор Фонда поддержки и развития малого предпринимательства муниципального образования «город Северобайкальск»
Рабданов Э.Ж.
-
директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Иволгинский район»
Батожапов Б.Ц.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район»
Цыренжапов А.Б.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Курумканский район»
Будаев З.В.
-
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кяхтинский район»
Санжижапов С.М.
-
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Хоринский район»
Цыренов Л.А.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Закаменский район»
Волгушев А.М.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Заиграевский район»
Чиненова М.В.
-
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Мухоршибирский район»
Подобашина О.А.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Баргузинский район»
Попова Е.В.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»
Севастьянова Н.И.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Прибайкальский район»
Позднякова В.И.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кабанский район»
______________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.09. 2012 № 569
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 20.05.2009 № 214-р
СОСТАВ
рабочей группы по координации исполнения Закона Республики Бурятия «О лечебно-оздоровительных местностях, курортах в Республике Бурятия»
Матханов В.Э.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы
Нихланова В.В.
-
первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия - председатель Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения
Бахлина А.А.
-
главный специалист отдела развития медицинской помощи и формирования программ здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Бурятия
Будаев Т.Б.
-
первый заместитель министра экономики Республики Бурятия
Макарчук О.И.
-
заместитель министра финансов Республики Бурятия
Коротич М.В.
-
первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - председатель Комитета земельно-имуществен-ной политики и землепользования
Федоров М.М.
-
заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия
Дамбуева Е.Е.
-
заместитель руководителя Республиканского агентства по туризму
Кривошеев Н.П.
-
заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства
Бородин Б.К.
-
заместитель председателя Комитета территориального развития - начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Халтакшинова В.В.
-
заместитель председателя - начальник отдела по обеспечению деятельности Правительства Республики Бурятия Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
по согласованию:
Яловик Г.А.
-
начальник Управления по недропользованию по Республике Бурятия
Ханхареев С.С.
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Жамбалов З.Б.
-
генеральный директор санаторно-курортного учреждения профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт»
Цыремпилов В.Ж.
-
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия»
____________
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 569
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Изменения в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201500478 (от 17.06.2015 № 302)
НГР ru04000201500725 (от 26.08.2015 № 425)
НГР ru0400201600386 (от 13.05.2016 № 194)
В целях приведения правовых актов Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.08.2015 № 425
2. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бурятия от 29.06.2007 № 207 «О реализации в Республике Бурятия Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.04.2009 № 117, от 23.12.2010 № 565, от 03.10.2011 № 509), заменив в пункте 3 слова «Контрольный комитет Президента и Правительства Республики Бурятия» словами «Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия».
3. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 17.06.2015 № 302.
4. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.05.2016 № 194
5. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 20.05.2009 № 214-р (в редакции распоряжений Правительства Республики Бурятия от 11.06.2010 № 376-р, от 06.04.2012 № 200-р):
5.1. В пункте 3 приложения № 1 слово «Президента» заменить словами «Главы Республики Бурятия».
5.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Пункт утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.08.2015 № 425
7. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.05.2010 № 342-р (в редакции распоряжения Правительства Республики Бурятия от 15.12.2010 № 841-р):
7.1. В пункте 6 слова «Контрольный комитет Президента и Правительства Республики Бурятия» заменить словами «Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия».
7.2. В приложении № 1:
- позицию «Хандаев В.И. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» заменить позицией «Дондупов Ж.Б-М. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия»;
- позицию «Ускеев Б.Ш. - председатель Комитета территориального развития Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия» заменить позицией «Ускеев Б.Ш. - председатель Комитета территориального развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия».
7.3. В пункте 6 приложения № 2 слова «Президенту Республики Бурятия» заменить словами «Главе Республики Бурятия».
8. Внести следующие изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 № 2-р:
- позицию «Егоров Михаил Михайлович - первый заместитель министра экономики Республики Бурятия» заменить позицией «Будаев Тимур Борисович - первый заместитель министра экономики Республики Бурятия»;
- позицию «Елаев Василий Николаевич - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия» заменить позицией «Коротич Марина Викторовна - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия».
9. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 12.04.2011 № 208-р:
9.1. В пункте 1:
- позицию «Бальжиров Баир Гвибалович - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы» заменить позицией «Матханов Владимир Эдуардович - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы»;
- позицию «Елаев Василий Николаевич-– первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия – председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования» заменить позицией «Коротич Марина Викторовна - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования»;
- позицию «Дагданова Юлия Григорьевна - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - председатель Комитета по экономике» заменить позицией «Гунзынов Жамсо Паламович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия – председатель Комитета по экономике».
9.2. В пункте 2 позицию «Лабаров Бальчин Баирович - главный специалист Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия» заменить позицией «Жамбалдоржиев Дамдин Борисович - главный специалист Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия».
9.3. В пункте 4 слова «(Бальжиров Б.Г.)» заменить словами «(Матханов В.Э.)».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
И. Егоров
___________________
Проект представлен Министерством имущественных
и земельных отношений
тел. 21-90-72
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.09.2012 № 569
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 28.06.2007 № 204
СОСТАВ
межведомственной комиссии при Правительстве Республики Бурятия по вопросам границ муниципальных образований в Республике Бурятия, самовольного строительства на территории городского округа «город Улан-Удэ» и граничащих с ним муниципальных районов Республики Бурятия
Чепик
Александр Евгеньевич
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, председатель комиссии
Мариничев
Виктор Григорьевич
-
министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, заместитель председателя комиссии
Матханов
Владимир Эдуардович
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию
Магомедова
Маргарита Антоновна
-
министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, заместитель председателя Комиссии
Ускеев
Баир Шоёнович
-
председатель Комитета территориального развития Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Манзанов
Александр Николаевич
-
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Думнова
Татьяна Гавриловна
-
министр экономики Республики Бурятия
Ангаев
Баир Дугарович
-
министр природных ресурсов Республики Бурятия
Козлов
Сергей Юрьевич
-
министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Будацыренов
Андрей Петрович
-
начальник отдела законопроектной работы и обеспечения деятельности Главы Республики Бурятия Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Скосырская
Анна Сергеевна
-
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы (по согласованию)
Шаргаева
Ирина Валерьевна
-
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия (по согласованию)
Медведев
Сергей Назарович
-
руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Республике Бурятия (по согласованию)
Айдаев
Геннадий Архипович
-
мэр города Улан-Удэ (по согласованию)
Блиновская
Надежда Григорьевна
-
глава муниципального образования «Заиграевский район» (по согласованию)
Дымбрылов
Бимба Цынденович
-
глава муниципального образования «Иволгинский район» (по согласованию)
Павлов
Ким Иванович
-
глава муниципального образования «Тарбагатайский район» (по согласованию)
Семенов
Сергей Александрович
-
глава муниципального образования «Прибайкальский район» (по согласованию)
Корнильцева
Евгения Юрьевна
-
председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ (по согласованию)
Булнаев
Дмитрий Геннадьевич
-
начальник отдела землеустройства и землепользования Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, ответственный секретарь комиссии
_____________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.09. 2012 № 569
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 11.02.2010 № 44
СОСТАВ
Совета по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Республики Бурятия
Чепик А.Е.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, председатель Совета
Гребенщиков А.Г.
-
министр промышленности и торговли Республики Бурятия, заместитель председателя Совета
Матханов В.Э.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию
Будаев Т.Б.
-
первый заместитель министра экономики Республики Бурятия
Филатов П.Г.
-
заместитель министра промышленности и торговли Республики Бурятия, секретарь Совета
по согласованию:
Цойжилова О.Ю.
-
федеральный инспектор в Республике Бурятия
Ирильдеев В.Г.
-
председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды
Зайцев Н.С.
-
исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия
Сластин В.П.
-
исполнительный директор Некоммерческого партнерства лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Бурятия
Подлеснов В.Ф.
-
вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Республики Бурятия
Иванова Л.А.
-
председатель Ремесленной палаты Республики Бурятия
Мордвина Ф.П.
-
председатель Бурятской республиканской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»
Лумбунова Л.Д-Д.
-
председатель Некоммерческого партнерства «Бурятская ассоциация рестораторов»
Вихарева Г.А.
-
исполнительный директор Бурятского Республиканского Союза Транспортников
Иванов Л.А.
-
исполнительный директор Бурятского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
Плюснина В.В.
-
председатель Молодежной палаты Народного Хурала Республики Бурятия
Бугдашкина К.Е.
-
директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива»
Кавин В.А.
-
руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия «Информационно-методологический центр»
Бардаханов В.А.
-
генеральный директор Фонда поддержки и развития малого предпринимательства муниципального образования «город Северобайкальск»
Рабданов Э.Ж.
-
директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Иволгинский район»
Батожапов Б.Ц.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кижингинский район»
Цыренжапов А.Б.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Курумканский район»
Будаев З.В.
-
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кяхтинский район»
Санжижапов С.М.
-
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Хоринский район»
Цыренов Л.А.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Закаменский район»
Волгушев А.М.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Заиграевский район»
Чиненова М.В.
-
исполнительный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Мухоршибирский район»
Подобашина О.А.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Баргузинский район»
Попова Е.В.
-
генеральный директор Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»
Севастьянова Н.И.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Прибайкальский район»
Позднякова В.И.
-
руководитель Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Кабанский район»
______________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.09. 2012 № 569
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 20.05.2009 № 214-р
СОСТАВ
рабочей группы по координации исполнения Закона Республики Бурятия «О лечебно-оздоровительных местностях, курортах в Республике Бурятия»
Матханов В.Э.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, руководитель рабочей группы
Нихланова В.В.
-
первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия - председатель Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения
Бахлина А.А.
-
главный специалист отдела развития медицинской помощи и формирования программ здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Бурятия
Будаев Т.Б.
-
первый заместитель министра экономики Республики Бурятия
Макарчук О.И.
-
заместитель министра финансов Республики Бурятия
Коротич М.В.
-
первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - председатель Комитета земельно-имуществен-ной политики и землепользования
Федоров М.М.
-
заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия
Дамбуева Е.Е.
-
заместитель руководителя Республиканского агентства по туризму
Кривошеев Н.П.
-
заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства
Бородин Б.К.
-
заместитель председателя Комитета территориального развития - начальник отдела по реформированию местного самоуправления и организации муниципальной службы Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Халтакшинова В.В.
-
заместитель председателя - начальник отдела по обеспечению деятельности Правительства Республики Бурятия Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
по согласованию:
Яловик Г.А.
-
начальник Управления по недропользованию по Республике Бурятия
Ханхареев С.С.
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
Жамбалов З.Б.
-
генеральный директор санаторно-курортного учреждения профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт»
Цыремпилов В.Ж.
-
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия»
____________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бурятия № 108 от 04.10.2012 стр. 9-10, Официальный вестник №103 |
Рубрики правового классификатора: | 010.040.000 Территория, 010.040.040 Административно-территориальное деление, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 030.030.000 Юридические лица, 030.030.010 Общие положения, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.040.000 Строительство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: