Основная информация
Дата опубликования: | 01 июля 2013г. |
Номер документа: | RU24000201300885 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Губернатор Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 02.12.2010 № 219-УГ «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
{Изменение:
Указ Губернатора Красноярского края от 30.05.2016 № 95-уг; НГРRU24000201600818}
В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6629 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
(пункт 1 утратил силу- Указ Губернатора Красноярского края от 30.05.2016 № 95-уг)
2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Красноярского края от 12.07.2011 № 121-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 № 219-уг «О создании Совета по инновационному развитию Красноярского края при Губернаторе Красноярского края»;
указ Губернатора Красноярского края от 02.07.2012 № 140-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 № 219-уг «О создании Совета по инновационному развитию Красноярского края при Губернаторе Красноярского края».
3. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края
Л.В. Кузнецов
г. Красноярск
01.07.2013
№ 125-уг
Приложение
к указу Губернатора
Красноярского края
от 01.07.2013 № 125-уг
Приложение № 1
к указу Губернатора
Красноярского края
от 02.12.2010 № 219-уг
Состав
Совета по инновационному развитию Красноярского края
при Губернаторе Красноярского края
Кузнецов
Лев Владимирович
–
Губернатор Красноярского края, председатель Совета
Томенко
Виктор Петрович
–
первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края, заместитель председателя Совета
Усс
Александр Викторович
–
председатель Законодательного Собрания Красноярского края, заместитель председателя Совета
Гнездилов
Андрей Алексеевич
–
заместитель Губернатора Красноярского края – заместитель председателя Правительства Красноярского края, секретарь Совета
члены Совета:
Акбулатов
Эдхам Шукриевич
–
Глава города Красноярска (по согласованию)
Артюхов
Иван Павлович
–
ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (по согласованию)
Архипов
Андрей Александрович
–
генеральный директор открытого акционерного общества «Красноярский Промстройниипроект» (по согласованию)
Беляков
Геннадий Павлович
–
внештатный советник Губернатора Красноярского края, заместитель председателя Совета ректоров вузов Красноярского края
Богданов
Сергей Геннадьевич
–
заместитель генерального директора - руководитель проекта «Технопарк» открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» (по согласованию)
Вавилова
Елена Владимировна
–
министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Ваганов
Евгений Александрович
–
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (по согласованию)
Васильев
Михаил Геннадьевич
–
председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (по согласованию)
Гаврилов
Петр Михайлович
–
генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
Гельманов
Александр Евгеньевич
–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Региональный инновационный центр» (по согласованию)
Захаров
Виктор Анатольевич
–
председатель Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Зубарев
Виктор Владиславович
–
вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Зубенко
Владимир Аркадьевич
–
председатель Молодежного экспертного совета (Молодежного Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского края (по согласованию)
Иптышев
Андрей Анатольевич
–
исполнительный директор краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (по согласованию)
Ковалев Игорь Владимирович
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Сибирский государственный аэрокосмический университет академика им. М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
Колесников
Андрей Александрович
–
заместитель председателя комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Колмыков
Владимир Афанасьевич
–
председатель Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию)
Колпаков
Николай Геннадьевич
–
исполнительный директор краевого государственного автономного учреждения «Красноярский инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (по согласованию)
Логинов
Алексей Львович
–
вице-президент Сбербанка России – Председатель Восточно-Сибирского банка Сбербанка России (по согласованию)
Макаров
Дмитрий Николаевич
–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» (по согласованию)
Мартьянов
Анатолий Михайлович
–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью группы компаний «Красноярская химическая компания» (по согласованию)
Матюшенко
Анатолий Иванович
–
председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Медведев
Вадим Викторович
–
глава ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Моргун
Василий Николаевич
–
директор федерального государственного учреждения «Красноярский центр стандартизации, метрологии и стандартизации» (по согласованию)
Москвичев
Владимир Викторович
–
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Специального конструкторско-технологического бюро «Наука» Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, заместитель председателя Президиума Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Огурцов
Виктор Владимирович
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический университет» (по согласованию)
Оль
Егор Егорович
–
глава города Дивногорска (по согласованию)
Панченко
Андрей Владимирович
–
директор представительства Внешэкономбанка в Красноярске (по согласованию);
Патрин
Константин Геннадьевич
–
генеральный директор открытого акционерного общества «Красноярский Технопарк» (по согласованию)
Рухуллаева
Ольга Владимировна
–
министр инвестиций и инноваций Красноярского края
Рюмин
Александр Александрович
–
директор заполярного филиала открытого акционерного общества «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» (по согласованию)
Самохин
Андрей Николаевич
–
председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Семенов
Валерий Владимирович
–
первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Симановский
Александр Алексеевич
–
председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Текслер
Алексей Леонидович
–
управляющий директор закрытого акционерного общества «Полюс» (по согласованию)
Тестоедов
Николай Алексеевич
–
генеральный конструктор и генеральный директор открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
Федоров
Андрей Витальевич
–
генеральный директор открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск»
Цапалин
Владимир Владимирович
–
министр строительства и архитектуры Красноярского края
Цугленок
Николай Васильевич
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» (по согласованию)
Чижиков
Петр Анатольевич
–
директор представительства открытого акционерного общества «Московская биржа» в г. Красноярск, председатель Общественного совета при министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края (по согласованию)
Шабанов
Василий Филиппович
–
председатель Президиума Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, академик (по согласованию)
Шапочкин
Станислав Олегович
–
генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Молодежное Инновационное Краевое Сообщество» (по согласованию)
Шишацкая
Екатерина Игоревна
–
депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 02.12.2010 № 219-УГ «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
{Изменение:
Указ Губернатора Красноярского края от 30.05.2016 № 95-уг; НГРRU24000201600818}
В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6629 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
(пункт 1 утратил силу- Указ Губернатора Красноярского края от 30.05.2016 № 95-уг)
2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Красноярского края от 12.07.2011 № 121-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 № 219-уг «О создании Совета по инновационному развитию Красноярского края при Губернаторе Красноярского края»;
указ Губернатора Красноярского края от 02.07.2012 № 140-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 № 219-уг «О создании Совета по инновационному развитию Красноярского края при Губернаторе Красноярского края».
3. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края
Л.В. Кузнецов
г. Красноярск
01.07.2013
№ 125-уг
Приложение
к указу Губернатора
Красноярского края
от 01.07.2013 № 125-уг
Приложение № 1
к указу Губернатора
Красноярского края
от 02.12.2010 № 219-уг
Состав
Совета по инновационному развитию Красноярского края
при Губернаторе Красноярского края
Кузнецов
Лев Владимирович
–
Губернатор Красноярского края, председатель Совета
Томенко
Виктор Петрович
–
первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края, заместитель председателя Совета
Усс
Александр Викторович
–
председатель Законодательного Собрания Красноярского края, заместитель председателя Совета
Гнездилов
Андрей Алексеевич
–
заместитель Губернатора Красноярского края – заместитель председателя Правительства Красноярского края, секретарь Совета
члены Совета:
Акбулатов
Эдхам Шукриевич
–
Глава города Красноярска (по согласованию)
Артюхов
Иван Павлович
–
ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (по согласованию)
Архипов
Андрей Александрович
–
генеральный директор открытого акционерного общества «Красноярский Промстройниипроект» (по согласованию)
Беляков
Геннадий Павлович
–
внештатный советник Губернатора Красноярского края, заместитель председателя Совета ректоров вузов Красноярского края
Богданов
Сергей Геннадьевич
–
заместитель генерального директора - руководитель проекта «Технопарк» открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» (по согласованию)
Вавилова
Елена Владимировна
–
министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
Ваганов
Евгений Александрович
–
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (по согласованию)
Васильев
Михаил Геннадьевич
–
председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (по согласованию)
Гаврилов
Петр Михайлович
–
генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
Гельманов
Александр Евгеньевич
–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Региональный инновационный центр» (по согласованию)
Захаров
Виктор Анатольевич
–
председатель Красноярского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Зубарев
Виктор Владиславович
–
вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Зубенко
Владимир Аркадьевич
–
председатель Молодежного экспертного совета (Молодежного Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского края (по согласованию)
Иптышев
Андрей Анатольевич
–
исполнительный директор краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» (по согласованию)
Ковалев Игорь Владимирович
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Сибирский государственный аэрокосмический университет академика им. М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
Колесников
Андрей Александрович
–
заместитель председателя комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Колмыков
Владимир Афанасьевич
–
председатель Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию)
Колпаков
Николай Геннадьевич
–
исполнительный директор краевого государственного автономного учреждения «Красноярский инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (по согласованию)
Логинов
Алексей Львович
–
вице-президент Сбербанка России – Председатель Восточно-Сибирского банка Сбербанка России (по согласованию)
Макаров
Дмитрий Николаевич
–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» (по согласованию)
Мартьянов
Анатолий Михайлович
–
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью группы компаний «Красноярская химическая компания» (по согласованию)
Матюшенко
Анатолий Иванович
–
председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Медведев
Вадим Викторович
–
глава ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Моргун
Василий Николаевич
–
директор федерального государственного учреждения «Красноярский центр стандартизации, метрологии и стандартизации» (по согласованию)
Москвичев
Владимир Викторович
–
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Специального конструкторско-технологического бюро «Наука» Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, заместитель председателя Президиума Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Огурцов
Виктор Владимирович
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный технологический университет» (по согласованию)
Оль
Егор Егорович
–
глава города Дивногорска (по согласованию)
Панченко
Андрей Владимирович
–
директор представительства Внешэкономбанка в Красноярске (по согласованию);
Патрин
Константин Геннадьевич
–
генеральный директор открытого акционерного общества «Красноярский Технопарк» (по согласованию)
Рухуллаева
Ольга Владимировна
–
министр инвестиций и инноваций Красноярского края
Рюмин
Александр Александрович
–
директор заполярного филиала открытого акционерного общества «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» (по согласованию)
Самохин
Андрей Николаевич
–
председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Семенов
Валерий Владимирович
–
первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Симановский
Александр Алексеевич
–
председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Текслер
Алексей Леонидович
–
управляющий директор закрытого акционерного общества «Полюс» (по согласованию)
Тестоедов
Николай Алексеевич
–
генеральный конструктор и генеральный директор открытого акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»
Федоров
Андрей Витальевич
–
генеральный директор открытого акционерного общества «СУЭК-Красноярск»
Цапалин
Владимир Владимирович
–
министр строительства и архитектуры Красноярского края
Цугленок
Николай Васильевич
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» (по согласованию)
Чижиков
Петр Анатольевич
–
директор представительства открытого акционерного общества «Московская биржа» в г. Красноярск, председатель Общественного совета при министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края (по согласованию)
Шабанов
Василий Филиппович
–
председатель Президиума Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, академик (по согласованию)
Шапочкин
Станислав Олегович
–
генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Молодежное Инновационное Краевое Сообщество» (по согласованию)
Шишацкая
Екатерина Игоревна
–
депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru) от 02.07.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 130.020.020 Управление в сфере научной и научно- технической деятельности (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: