Основная информация
Дата опубликования: | 04 июня 2014г. |
Номер документа: | RU57000201400296 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 4 июня 2014 г. № 175
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 398 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях актуализации состава Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области постановляю:
1. Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 20 декабря 2010 года № 398 "Об образовании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области", изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В. В. Соколова.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области
В. В. Потомский
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 4 июня 2014 г. № 175
Приложение 2 к указу
Губернатора Орловской области
от 20 декабря 2010 г. № 398
СОСТАВ
Координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Орловской области
Потомский
Вадим Владимирович
–
временно исполняющий обязанности Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, председатель Координационного совещания
Бударин
Александр Юрьевич
–
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, заместитель председателя Координационного совещания
Пузанков
Алексей Геннадьевич
–
начальник правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь Координационного совещания
Алешин
Сергей Викторович
–
руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области (по согласованию)
Антоний
–
архиепископ Орловский и Ливенский (по согласованию)
Бабкин
Михаил Михайлович
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока финансово-экономического развития
Балашова
Наталья Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Берников
Михаил Юрьевич
–
глава администрации города Орла (по согласованию)
Бумагин
Александр Николаевич
–
председатель Арбитражного суда Орловской области (по согласованию)
Бывшева
Елена Федоровна
–
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (по согласованию)
Волков
Сергей Станиславович
–
глава города Мценска (по согласованию)
Голяева
Руслана Федоровна
–
руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области
(по согласованию)
Грачев
Иван Александрович
–
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» (по согласованию)
Доронин
Владимир Александрович
–
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (по согласованию)
Дубровин
Евгений Николаевич
–
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям (по согласованию)
Жихорев
Сергей Дмитриевич
–
руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области (по согласованию)
Задворный
Виктор Иванович
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности России по Орловской области (по согласованию)
Захарченко
Геннадий Леонидович
–
начальник Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области
(по согласованию)
Злобин
Николай Васильевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока инфраструктуры
Клевцов
Юрий Викторович
–
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Орловской области (по согласованию)
Колесников
Владимир Васильевич
–
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области
(по согласованию)
Косарев
Виктор Анатольевич
–
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области – начальник полиции (по согласованию)
Кудрявцев
Сергей Иванович
–
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Левкин
Валерий Федорович
–
заместитель руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Леонов
Александр Павлович
–
временно исполняющий обязанности начальника Управления государственного автодорожного надзора по Орловской области Федеральной службы в сфере транспорта (по согласованию)
Лыгина
Нина Ивановна
–
председатель Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области» (по согласованию)
Мальфанов
Сергей Александрович
–
президент Адвокатской палаты Орловской области (по согласованию)
Михеев
Денис Иванович
–
военный прокурор Брянского гарнизона
(по согласованию)
Михейкин
Михаил Степанович
–
руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Орловской области (по согласованию)
Музалевский
Леонид Семенович
–
председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Новиков
Александр Александрович
–
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Новиков
Василий Федорович
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока
Осипенко
Александр Григорьевич
–
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области (по согласованию)
Полуэктов
Иван Васильевич
–
прокурор Орловской области (по согласованию)
Ревякин
Олег Николаевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока социального развития
Савенков
Юрий Николаевич
–
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Сазин
Сергей Тихонович
–
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Соколов
Вадим Вячеславович
–
заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
Ставцев
Александр Владимирович
–
исполняющий обязанности начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области (по согласованию)
Старков
Сергей Алексеевич
–
военный комиссар Орловской области (по согласованию)
Суров
Максим Вячеславович
–
Орловский транспортный прокурор Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (по согласованию)
Телегин
Федор Викторович
–
председатель Орловского областного суда (по согласованию)
Устинова
Тамара Петровна
–
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (по согласованию)
Фаустов
Леонид Иванович
–
глава города Ливны (по согласованию)
Цивилева
Елена Юрьевна
–
руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области (по согласованию)
Чегодаев
Владимир Михайлович
–
начальник Центра специальной связи и информации в Орловской области Федеральной службы охраны Российской Федерации (по согласованию)
Юрасов
Валентин Иванович
–
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области (по согласованию)
Ястребов
Анатолий Владимирович
–
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области (по согласованию)
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 4 июня 2014 г. № 175
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА № 398 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях актуализации состава Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области постановляю:
1. Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 20 декабря 2010 года № 398 "Об образовании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области", изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В. В. Соколова.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области
В. В. Потомский
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 4 июня 2014 г. № 175
Приложение 2 к указу
Губернатора Орловской области
от 20 декабря 2010 г. № 398
СОСТАВ
Координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Орловской области
Потомский
Вадим Владимирович
–
временно исполняющий обязанности Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, председатель Координационного совещания
Бударин
Александр Юрьевич
–
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, заместитель председателя Координационного совещания
Пузанков
Алексей Геннадьевич
–
начальник правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь Координационного совещания
Алешин
Сергей Викторович
–
руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области (по согласованию)
Антоний
–
архиепископ Орловский и Ливенский (по согласованию)
Бабкин
Михаил Михайлович
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока финансово-экономического развития
Балашова
Наталья Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Берников
Михаил Юрьевич
–
глава администрации города Орла (по согласованию)
Бумагин
Александр Николаевич
–
председатель Арбитражного суда Орловской области (по согласованию)
Бывшева
Елена Федоровна
–
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (по согласованию)
Волков
Сергей Станиславович
–
глава города Мценска (по согласованию)
Голяева
Руслана Федоровна
–
руководитель Управления Федерального казначейства по Орловской области
(по согласованию)
Грачев
Иван Александрович
–
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» (по согласованию)
Доронин
Владимир Александрович
–
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (по согласованию)
Дубровин
Евгений Николаевич
–
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям (по согласованию)
Жихорев
Сергей Дмитриевич
–
руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Орловской области (по согласованию)
Задворный
Виктор Иванович
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности России по Орловской области (по согласованию)
Захарченко
Геннадий Леонидович
–
начальник Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области
(по согласованию)
Злобин
Николай Васильевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока инфраструктуры
Клевцов
Юрий Викторович
–
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Орловской области (по согласованию)
Колесников
Владимир Васильевич
–
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области
(по согласованию)
Косарев
Виктор Анатольевич
–
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области – начальник полиции (по согласованию)
Кудрявцев
Сергей Иванович
–
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Левкин
Валерий Федорович
–
заместитель руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Леонов
Александр Павлович
–
временно исполняющий обязанности начальника Управления государственного автодорожного надзора по Орловской области Федеральной службы в сфере транспорта (по согласованию)
Лыгина
Нина Ивановна
–
председатель Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области» (по согласованию)
Мальфанов
Сергей Александрович
–
президент Адвокатской палаты Орловской области (по согласованию)
Михеев
Денис Иванович
–
военный прокурор Брянского гарнизона
(по согласованию)
Михейкин
Михаил Степанович
–
руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Орловской области (по согласованию)
Музалевский
Леонид Семенович
–
председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Новиков
Александр Александрович
–
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Новиков
Василий Федорович
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока
Осипенко
Александр Григорьевич
–
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области (по согласованию)
Полуэктов
Иван Васильевич
–
прокурор Орловской области (по согласованию)
Ревякин
Олег Николаевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока социального развития
Савенков
Юрий Николаевич
–
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Сазин
Сергей Тихонович
–
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Соколов
Вадим Вячеславович
–
заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
Ставцев
Александр Владимирович
–
исполняющий обязанности начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области (по согласованию)
Старков
Сергей Алексеевич
–
военный комиссар Орловской области (по согласованию)
Суров
Максим Вячеславович
–
Орловский транспортный прокурор Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (по согласованию)
Телегин
Федор Викторович
–
председатель Орловского областного суда (по согласованию)
Устинова
Тамара Петровна
–
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (по согласованию)
Фаустов
Леонид Иванович
–
глава города Ливны (по согласованию)
Цивилева
Елена Юрьевна
–
руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Орловской области (по согласованию)
Чегодаев
Владимир Михайлович
–
начальник Центра специальной связи и информации в Орловской области Федеральной службы охраны Российской Федерации (по согласованию)
Юрасов
Валентин Иванович
–
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области (по согласованию)
Ястребов
Анатолий Владимирович
–
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области (по согласованию)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации от 09.06.2014, Портал Орловской области - публичный информационный центр от 06.06.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: