Основная информация
Дата опубликования: | 04 сентября 2015г. |
Номер документа: | RU57000201500966 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 4 сентября 2015 г. № 487
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 09.11.2016 № 645; НГР: ru57000201600976)
В целях актуализации состава Антитеррористической комиссии в Орловской области постановляю:
1. Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 26 апреля 2011 года № 117 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по безопасности В.В. Утешева.
Губернатор Орловской области
В.В. Потомский
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 4 сентября 2015 г. № 487
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 26 апреля 2011 г. № 117
СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Орловской области
Потомский
Вадим Владимирович
–
Губернатор и Председатель Правительства Орловской области, председатель комиссии
Задворный
Виктор Иванович
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Савенков
Юрий Николаевич
–
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Кабин
Александр Михайлович
–
начальник Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области, руководитель аппарата комиссии
Соловьев
Максим Викторович
–
главный специалист отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области, секретарь комиссии
Аблязов
Эдуард Владимирович
–
начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области (по согласованию)
Балашова
Наталия Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области (по согласованию)
Бывшева
Елена Федоровна
–
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)
Бударин
Александр Юрьевич
–
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Волчков
Владимир Валерьевич
–
начальник линейного отдела внутренних дел на станции Орел Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Злобин Николай Васильевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству
Мариничев
Владимир Игоревич
–
начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Мизеров
Виктор Владимирович
–
начальник Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (по согласованию)
Музалевский
Леонид Семенович
–
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Новиков
Александр Александрович
–
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Пронин
Александр Борисович
–
советник Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Ревякин
Олег Николаевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике
Сазин
Сергей Тихонович
–
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Синенко
Сергей Андреевич
–
начальник Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова (по согласованию)
Утешев
Виталий Викторович
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области по безопасности
Чегодаев
Владимир Михайлович
–
начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Орловской области (по согласованию)
Черников
Михаил Михайлович
–
начальник Орловского территориального гарнизона, командир войсковой части № 03013 (по согласованию)
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 4 сентября 2015 г. № 487
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 09.11.2016 № 645; НГР: ru57000201600976)
В целях актуализации состава Антитеррористической комиссии в Орловской области постановляю:
1. Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 26 апреля 2011 года № 117 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по безопасности В.В. Утешева.
Губернатор Орловской области
В.В. Потомский
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 4 сентября 2015 г. № 487
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 26 апреля 2011 г. № 117
СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Орловской области
Потомский
Вадим Владимирович
–
Губернатор и Председатель Правительства Орловской области, председатель комиссии
Задворный
Виктор Иванович
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Савенков
Юрий Николаевич
–
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Кабин
Александр Михайлович
–
начальник Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области, руководитель аппарата комиссии
Соловьев
Максим Викторович
–
главный специалист отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области, секретарь комиссии
Аблязов
Эдуард Владимирович
–
начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области (по согласованию)
Балашова
Наталия Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области (по согласованию)
Бывшева
Елена Федоровна
–
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)
Бударин
Александр Юрьевич
–
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Волчков
Владимир Валерьевич
–
начальник линейного отдела внутренних дел на станции Орел Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Злобин Николай Васильевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству
Мариничев
Владимир Игоревич
–
начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Мизеров
Виктор Владимирович
–
начальник Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (по согласованию)
Музалевский
Леонид Семенович
–
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Новиков
Александр Александрович
–
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Пронин
Александр Борисович
–
советник Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Ревякин
Олег Николаевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике
Сазин
Сергей Тихонович
–
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Синенко
Сергей Андреевич
–
начальник Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова (по согласованию)
Утешев
Виталий Викторович
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области по безопасности
Чегодаев
Владимир Михайлович
–
начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Орловской области (по согласованию)
Черников
Михаил Михайлович
–
начальник Орловского территориального гарнизона, командир войсковой части № 03013 (по согласованию)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации от 23.09.2015, Официальный интернет-портал правовой информации от 07.09.2015, Портал Орловской области - публичный информационный центр от 07.09.2015 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.000 Безопасность общества, 160.040.010 Общие положения, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: