Основная информация
Дата опубликования: | 08 апреля 2009г. |
Номер документа: | ru57000200900084 |
Текущая редакция: | 5 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 08 апреля 2009 г. № 89
г. Орел
О СОСТАВЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
{Утратило силу:
Указ Губернатора Орловской области от 16.08.2010 г. № 229; НГР: ru57000201000366;
Изменения и дополнения:
Указ Губернатора Орловской области от 09.06.2009 г. № 163; НГР: ru57000200900203;
Указ Губернатора Орловской области от 26.06.2009 г. № 183; НГР: ru57000200900207;
Указ Губернатора Орловской области от 08.02.2010 г. № 27; НГР: ru57000201000039;
Указ Губернатора Орловской области от 09.03.2010 г. № 61; НГР: ru57000201000091}
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить антитеррористическую комиссию Орловской области в следующем составе:
Козлов Александр Петрович
- Губернатор, Председатель Правительства Орловской области, председатель комиссии
Блинов Сергей Николаевич
- начальник УФСБ России по Орловской области, заместитель председателя комиссии
Гармаш Игорь Юрьевич
- заместитель Губернатора и Председателя Правительства области - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства области, руководитель аппарата комиссии
Мосякин Иван Яковлевич
- председатель областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Коновалов Борис Михайлович
- первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства области
Орлов Денис Александрович
- заместитель Председателя Правительства области, руководитель блока инфраструктуры
Поляков Владимир Викторович
- заместитель Председателя Правительства области, руководитель блока социального развития
Сафьянов Виктор Викторович
- мэр города Орла (по согласованию)» (В редакции Указа Губернатора Орловской области от 09.03.2010 г. № 61)
Савенков Юрий Николаевич
- начальник УВД по Орловской области
Новиков Александр Александрович
- начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Щекотихин Виктор Михайлович
- начальник Орловского гарнизона, начальник академии ФСО (по согласованию)
Чегодаев
- начальник Центра специальной связи и
Владимир Михайлович информации ФСО в Орловской области
Стебаков Александр Владимирович
- руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)
(Строка введена Указом Губернатора Орловской области от 08.02.2010 г. № 27)
Цыбин Юрий Васильевич
- начальник Управления – главный государственный инспектор государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Звягинцев Игорь Анатольевич
- заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению деятельности областных комиссий правового управления Аппарата Губернатора и Правительства области, секретарь аппарата комиссии
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области от 31 августа 2007 года № 249 «О составе антитеррористической комиссии Орловской области», постановление Коллегии администрации Орловской области от 19 июня 2003 года № 98 «О создании антитеррористической региональной комиссии Орловской области».
Губернатор
Орловской области
А. П. Козлов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 08 апреля 2009 г. № 89
г. Орел
О СОСТАВЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
{Утратило силу:
Указ Губернатора Орловской области от 16.08.2010 г. № 229; НГР: ru57000201000366;
Изменения и дополнения:
Указ Губернатора Орловской области от 09.06.2009 г. № 163; НГР: ru57000200900203;
Указ Губернатора Орловской области от 26.06.2009 г. № 183; НГР: ru57000200900207;
Указ Губернатора Орловской области от 08.02.2010 г. № 27; НГР: ru57000201000039;
Указ Губернатора Орловской области от 09.03.2010 г. № 61; НГР: ru57000201000091}
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить антитеррористическую комиссию Орловской области в следующем составе:
Козлов Александр Петрович
- Губернатор, Председатель Правительства Орловской области, председатель комиссии
Блинов Сергей Николаевич
- начальник УФСБ России по Орловской области, заместитель председателя комиссии
Гармаш Игорь Юрьевич
- заместитель Губернатора и Председателя Правительства области - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства области, руководитель аппарата комиссии
Мосякин Иван Яковлевич
- председатель областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Коновалов Борис Михайлович
- первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства области
Орлов Денис Александрович
- заместитель Председателя Правительства области, руководитель блока инфраструктуры
Поляков Владимир Викторович
- заместитель Председателя Правительства области, руководитель блока социального развития
Сафьянов Виктор Викторович
- мэр города Орла (по согласованию)» (В редакции Указа Губернатора Орловской области от 09.03.2010 г. № 61)
Савенков Юрий Николаевич
- начальник УВД по Орловской области
Новиков Александр Александрович
- начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Щекотихин Виктор Михайлович
- начальник Орловского гарнизона, начальник академии ФСО (по согласованию)
Чегодаев
- начальник Центра специальной связи и
Владимир Михайлович информации ФСО в Орловской области
Стебаков Александр Владимирович
- руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)
(Строка введена Указом Губернатора Орловской области от 08.02.2010 г. № 27)
Цыбин Юрий Васильевич
- начальник Управления – главный государственный инспектор государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Звягинцев Игорь Анатольевич
- заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению деятельности областных комиссий правового управления Аппарата Губернатора и Правительства области, секретарь аппарата комиссии
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области от 31 августа 2007 года № 249 «О составе антитеррористической комиссии Орловской области», постановление Коллегии администрации Орловской области от 19 июня 2003 года № 98 «О создании антитеррористической региональной комиссии Орловской области».
Губернатор
Орловской области
А. П. Козлов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Областная газета "Орловская правда" № 56 от 18.04.2009 |
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: