Основная информация
Дата опубликования: | 12 апреля 2012г. |
Номер документа: | RU57000201200207 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 12 апреля 2012 г. № 122
г. Орел
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 12.05.2017 № 190; НГР: ru57000201700376)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 305 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦАМ, ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
1. Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 30 сентября 2009 года № 305 «О создании Координационного совета Орловской области по содействию в социальной реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И. Ю. Гармаш.
Губернатор
Орловской области
А. П. Козлов
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 12 апреля 2012 г. № 122
Приложение 1 к указу
Губернатора Орловской области
от 30 сентября 2009 г. № 305
Состав
Координационного совета Орловской области
по содействию в социальной реабилитации лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы
Козлов
Александр Петрович
–
Губернатор Орловской области, председатель Координационного совета
Гармаш
Игорь Юрьевич
–
заместитель Председателя Правительства
области – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, заместитель председателя Координационного совета
Ревякин
Олег Николаевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока социального развития, заместитель председателя Координационного совета
Королев
Владимир Митрофанович
–
начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению деятельности областных комиссий правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь Координационного совета
Антоний
–
Архиепископ Орловский и Ливенский (по согласованию)
Балашова
Наталия Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы России по Орловской области (по согласованию)
Доронин
Владимир Александрович
–
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (по согласованию)
Жаворонкова
Тамара Васильевна
–
председатель Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Общественной палаты Российской Федерации по Орловской области, член Совета Общественной палаты Орловской области (по согласованию)
Жуков
Александр Сергеевич
–
начальник отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
управления обеспечения охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Казначеева
Галина Анатольевна
–
руководитель Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области
Лабейкин
Александр Алексеевич
–
Уполномоченный по правам человека в Орловской области (по согласованию)
Лыгина
Нина Ивановна
–
Председатель Совета Общественной палаты Орловской области (по согласованию)
Маяцкий
Андрей Андреевич
–
начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области (по согласованию)
Медведев
Алексей Игоревич
–
руководитель Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области
Музалевский
Леонид Семенович
–
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов (по согласованию)
Поляков
Владимир Викторович
–
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области (по согласованию)
Пузанков
Алексей Геннадьевич
–
начальник правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
Савенков
Юрий Николаевич
Цуканова
Наталья Павловна
Щипкова
Валентина Григорьевна
–
–
–
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
начальник Управления труда и занятости
Орловской области
руководитель Департамента финансов Орловской области
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 12 апреля 2012 г. № 122
г. Орел
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 12.05.2017 № 190; НГР: ru57000201700376)
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 305 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦАМ, ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
1. Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 30 сентября 2009 года № 305 «О создании Координационного совета Орловской области по содействию в социальной реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И. Ю. Гармаш.
Губернатор
Орловской области
А. П. Козлов
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 12 апреля 2012 г. № 122
Приложение 1 к указу
Губернатора Орловской области
от 30 сентября 2009 г. № 305
Состав
Координационного совета Орловской области
по содействию в социальной реабилитации лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы
Козлов
Александр Петрович
–
Губернатор Орловской области, председатель Координационного совета
Гармаш
Игорь Юрьевич
–
заместитель Председателя Правительства
области – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, заместитель председателя Координационного совета
Ревякин
Олег Николаевич
–
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока социального развития, заместитель председателя Координационного совета
Королев
Владимир Митрофанович
–
начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению деятельности областных комиссий правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь Координационного совета
Антоний
–
Архиепископ Орловский и Ливенский (по согласованию)
Балашова
Наталия Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы России по Орловской области (по согласованию)
Доронин
Владимир Александрович
–
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (по согласованию)
Жаворонкова
Тамара Васильевна
–
председатель Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Общественной палаты Российской Федерации по Орловской области, член Совета Общественной палаты Орловской области (по согласованию)
Жуков
Александр Сергеевич
–
начальник отдела обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
управления обеспечения охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Казначеева
Галина Анатольевна
–
руководитель Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области
Лабейкин
Александр Алексеевич
–
Уполномоченный по правам человека в Орловской области (по согласованию)
Лыгина
Нина Ивановна
–
Председатель Совета Общественной палаты Орловской области (по согласованию)
Маяцкий
Андрей Андреевич
–
начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области (по согласованию)
Медведев
Алексей Игоревич
–
руководитель Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области
Музалевский
Леонид Семенович
–
Председатель Орловского областного Совета
народных депутатов (по согласованию)
Поляков
Владимир Викторович
–
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области (по согласованию)
Пузанков
Алексей Геннадьевич
–
начальник правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области
Савенков
Юрий Николаевич
Цуканова
Наталья Павловна
Щипкова
Валентина Григорьевна
–
–
–
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
начальник Управления труда и занятости
Орловской области
руководитель Департамента финансов Орловской области
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал Орловской области - публичный информационный центр от 24.04.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 010.120.000 Исполнительная власть (см. 020.010.000), 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 070.020.000 Управление социальным обеспечением и социальным страхованием (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: