Основная информация
Дата опубликования: | 19 августа 2014г. |
Номер документа: | RU57000201400551 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 19 августа 2014 г. № 314
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 09.11.2016 № 645; НГР: ru57000201600976)
В целях актуализации состава Антитеррористической комиссии в Орловской области постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 26 апреля 2011 года № 117 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в Орловской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «исполняющего обязанности» исключить;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В. В. Соколова.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области
В. В. Потомский
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 19 августа 2014 г. № 314
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 26 апреля 2011 г. № 117
СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Орловской области
Потомский
Вадим Владимирович
-
временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области, председатель комиссии
Аблязов
Эдуард Владимирович
-
начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Задворный
Виктор Иванович
-
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Бударин
Александр Юрьевич
-
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руководитель аппарата комиссии
Белькова
Мария Владимировна
-
консультант отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь комиссии
Балашова
Наталия Павловна
-
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области (по согласованию)
Бывшева
Елена Фёдоровна
-
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области –главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)
Волчков
Владимир Валерьевич
-
начальник линейного отдела внутренних дел на станции Орёл Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Злобин
Николай Васильевич
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока инфраструктуры
Мариничев
Владимир Игоревич
-
начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Мизеров
Виктор Владимирович
-
начальник Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (по согласованию)
Музалевский
Леонид Семёнович
-
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Новиков
Александр
Александрович
-
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Ревякин
Олег Николаевич
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока социального развития
Савенков
Юрий Николаевич
-
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Сазин
Сергей Тихонович
-
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Синенко
Сергей Андреевич
-
начальник Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова (по согласованию)
Тарасов
Владимир Валерьевич
-
советник Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Чегодаев
Владимир Михайлович
-
начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Орловской области (по согласованию)
Черников
Михаил Михайлович
-
начальник Орловского территориального гарнизона, командир войсковой части № 03013 (по согласованию)
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 19 августа 2014 г. № 314
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 09.11.2016 № 645; НГР: ru57000201600976)
В целях актуализации состава Антитеррористической комиссии в Орловской области постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 26 апреля 2011 года № 117 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в Орловской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «исполняющего обязанности» исключить;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В. В. Соколова.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области
В. В. Потомский
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 19 августа 2014 г. № 314
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 26 апреля 2011 г. № 117
СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Орловской области
Потомский
Вадим Владимирович
-
временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области, председатель комиссии
Аблязов
Эдуард Владимирович
-
начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Задворный
Виктор Иванович
-
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Бударин
Александр Юрьевич
-
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, руководитель аппарата комиссии
Белькова
Мария Владимировна
-
консультант отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь комиссии
Балашова
Наталия Павловна
-
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области (по согласованию)
Бывшева
Елена Фёдоровна
-
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области –главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)
Волчков
Владимир Валерьевич
-
начальник линейного отдела внутренних дел на станции Орёл Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Злобин
Николай Васильевич
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока инфраструктуры
Мариничев
Владимир Игоревич
-
начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Мизеров
Виктор Владимирович
-
начальник Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (по согласованию)
Музалевский
Леонид Семёнович
-
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Новиков
Александр
Александрович
-
начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Ревякин
Олег Николаевич
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель блока социального развития
Савенков
Юрий Николаевич
-
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Сазин
Сергей Тихонович
-
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Синенко
Сергей Андреевич
-
начальник Орловского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова (по согласованию)
Тарасов
Владимир Валерьевич
-
советник Губернатора и Председателя Правительства Орловской области
Чегодаев
Владимир Михайлович
-
начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Орловской области (по согласованию)
Черников
Михаил Михайлович
-
начальник Орловского территориального гарнизона, командир войсковой части № 03013 (по согласованию)
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации от 10.09.2014, Портал Орловской области - публичный информационный центр от 21.08.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.000 Безопасность общества, 160.040.010 Общие положения, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: