Основная информация
Дата опубликования: | 22 марта 2011г. |
Номер документа: | RU09000201100061 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Карачаево-Черкесская Республика |
Принявший орган: | Президент Карачаево-Черкесской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
RU 09000200500
RU 09000201100061 RU 09000201100334
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
22.03.2011
г. Черкесск
№ 114
О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Утратил силу:
Постановление Правительства КЧР от 08.08.2011 № 278 RU 09000201100334
В соответствии с пунктом «е» статьи 69 Конституции Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Сформировать Правительство Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.
2. Признать утратившими силу указы Президента Карачаево-Черкесской Республики:
от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 14.10.2010 № 208 «О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 08.11.2010 № 224 «О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 31.01.2011 № 9 «О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Карачаево-Черкесской Республики
Р.Б. Темрезов
Приложение к Указу Президента Карачаево-Черкесской Республики от 22.03.2011 № 114
С О С Т А В
Правительства Карачаево-Черкесской Республики
1.
Кябишев Индрис
Ибрагимович
-
Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики
2.
Арашуков Рауф
Раулевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
3.
Байчоров Эльдар
Пазлиевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
4.
Тамбиев Руслан
Алиевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
5.
Батчаев Борис
Анзорович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики - Постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в г.Москве
6.
Озов Мурат
Нухович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
7.
Суюнов Джанибек
Юнусович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
8.
Аджибеков Хамзат
Заолевич
-
Министр промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики
9.
Гурин Александр
Васильевич
-
Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
10.
Гербекова Ирина
Джашауовна
-
Министр здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики
11.
Ионова Ирина
Хасановна
-
Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
12.
Смородин Сергей
Александрович
-
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
13.
Семенов Ахмат
Абдул-Кадырович
-
Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
14.
Суюнова Насипхан
Хусиновна
-
Министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати
15.
Лайпанов Мурат
Алибиевич
-
Министр Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму
16.
Тхакохов Мурат
Мухамедович
-
Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
17.
Халюзин Владимир
Анатольевич
-
Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
18.
Хашукаев Султан
Фуадович
-
Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
19.
Эльканов Рустам
Ханафиевич
-
Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики
RU 09000200500
RU 09000201100061 RU 09000201100334
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
22.03.2011
г. Черкесск
№ 114
О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Утратил силу:
Постановление Правительства КЧР от 08.08.2011 № 278 RU 09000201100334
В соответствии с пунктом «е» статьи 69 Конституции Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Сформировать Правительство Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.
2. Признать утратившими силу указы Президента Карачаево-Черкесской Республики:
от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 14.10.2010 № 208 «О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 08.11.2010 № 224 «О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 31.01.2011 № 9 «О внесении изменения в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Карачаево-Черкесской Республики
Р.Б. Темрезов
Приложение к Указу Президента Карачаево-Черкесской Республики от 22.03.2011 № 114
С О С Т А В
Правительства Карачаево-Черкесской Республики
1.
Кябишев Индрис
Ибрагимович
-
Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики
2.
Арашуков Рауф
Раулевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
3.
Байчоров Эльдар
Пазлиевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
4.
Тамбиев Руслан
Алиевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
5.
Батчаев Борис
Анзорович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики - Постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в г.Москве
6.
Озов Мурат
Нухович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
7.
Суюнов Джанибек
Юнусович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
8.
Аджибеков Хамзат
Заолевич
-
Министр промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики
9.
Гурин Александр
Васильевич
-
Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
10.
Гербекова Ирина
Джашауовна
-
Министр здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики
11.
Ионова Ирина
Хасановна
-
Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
12.
Смородин Сергей
Александрович
-
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
13.
Семенов Ахмат
Абдул-Кадырович
-
Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
14.
Суюнова Насипхан
Хусиновна
-
Министр Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати
15.
Лайпанов Мурат
Алибиевич
-
Министр Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму
16.
Тхакохов Мурат
Мухамедович
-
Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
17.
Халюзин Владимир
Анатольевич
-
Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
18.
Хашукаев Султан
Фуадович
-
Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
19.
Эльканов Рустам
Ханафиевич
-
Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации от 28.03.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 010.120.000 Исполнительная власть (см. 020.010.000), 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: