Основная информация
Дата опубликования: | 31 августа 2007г. |
Номер документа: | ru57000200700203 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 31 августа 2007 г. № 249
г. Орел
О СОСТАВЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
{Утратило силу:
указ Губернатора Орловской области от 08.04.2009 № 89; НГР: ru57000200900084}
В соответствии с Федеральным Законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить антитеррористическую комиссию Орловской области в новом составе:
Строев Егор Семенович
- Губернатор, Председатель Коллегии области, председатель комиссии
Назаров Валерий Викторович
- начальник УФСБ России по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Солопов Владимир Кузьмич
- начальник мобилизационного управления,
руководитель аппарата комиссии
Члены комиссии:
Мосякин Иван Яковлевич
- председатель областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Кочуев Виталий Алексеевич
- первый заместитель Губернатора и Председателя Коллегии области
Коростелкин Юрий Викторович
- первый заместитель Губернатора и Председателя Коллегии области, председатель КЧС
Михайлов Михаил Георгиевич
- заместитель Губернатора и Председателя Коллегии, руководитель Аппарата Губернатора и Коллегии области
Касьянов Александр Александрович
мэр города Орла (по согласованию)
Колокольцев Владимир Александрович
- начальник УВД по Орловской области
(по согласованию)
Новиков Александр Александрович
- начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Щекотихин Виктор Михайлович
- начальник Орловского гарнизона, начальник академии ФСО (по согласованию)
Чегодаев Владимир Михайлович
- начальник Центра специальной связи и информации ФСО в Орловской области (по согласованию)
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области от 17 апреля 2006 года №81.
Губернатор
Е.С. Строев
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 31 августа 2007 г. № 249
г. Орел
О СОСТАВЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
{Утратило силу:
указ Губернатора Орловской области от 08.04.2009 № 89; НГР: ru57000200900084}
В соответствии с Федеральным Законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить антитеррористическую комиссию Орловской области в новом составе:
Строев Егор Семенович
- Губернатор, Председатель Коллегии области, председатель комиссии
Назаров Валерий Викторович
- начальник УФСБ России по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Солопов Владимир Кузьмич
- начальник мобилизационного управления,
руководитель аппарата комиссии
Члены комиссии:
Мосякин Иван Яковлевич
- председатель областного Совета народных депутатов (по согласованию)
Кочуев Виталий Алексеевич
- первый заместитель Губернатора и Председателя Коллегии области
Коростелкин Юрий Викторович
- первый заместитель Губернатора и Председателя Коллегии области, председатель КЧС
Михайлов Михаил Георгиевич
- заместитель Губернатора и Председателя Коллегии, руководитель Аппарата Губернатора и Коллегии области
Касьянов Александр Александрович
мэр города Орла (по согласованию)
Колокольцев Владимир Александрович
- начальник УВД по Орловской области
(по согласованию)
Новиков Александр Александрович
- начальник Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Щекотихин Виктор Михайлович
- начальник Орловского гарнизона, начальник академии ФСО (по согласованию)
Чегодаев Владимир Михайлович
- начальник Центра специальной связи и информации ФСО в Орловской области (по согласованию)
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области от 17 апреля 2006 года №81.
Губернатор
Е.С. Строев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание нормативных правовых актов Орловской области, Вып. 39 № 39 от 20.10.2007 |
Рубрики правового классификатора: | 160.020.010 Общие положения, 160.020.100 Другие государственные органы обеспечения безопасности (см. также 020.010.040), 160.080.000 Взаимодействие государственных органов обеспечения безопасности между собой и с правоохранительными органами иностранных государств (см. также 200.200.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: