Основная информация
Дата опубликования: | 21 марта 2011г. |
Номер документа: | RU18000201100092 |
Текущая редакция: | 6 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Удмуртская Республика |
Принявший орган: | Правительство Удмуртской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Are You suprised ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 61
Утратило силу: постановление Правительства УР от 06.03.2017 № 66
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 12.03.2012 № 84; от 16.07.2012 № 312; от 19.08.2013 № 376; от 16.02.2015 № 48; от 06.03.2017 № 66)
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый состав Коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Председатель Правительства Удмуртской Республики - Ю.С. Питкевич
Утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 марта 2011 года № 61
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
в ред. постановлений Правительства УР от 12.03.2012 № 84; от 16.07.2012 № 312; от 19.08.2013 № 376; от 16.02.2015 № 48)
Башкова Ю.А.
-
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики,
заместитель председателя Коллегии
Члены Коллегии:
Асадуллин Ф.Г.
заместитель министра финансов Удмуртской Республики
Беляева Е.В.
первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
Бузилов В.В.
-
председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям (по согласованию)
Галимов А.А.
-
начальник Управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию)
Городилов А.В.
генеральный директор открытого акционерного общества «Ижавиа» (по согласованию)
Вахромеев В.П.
-
министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, председатель Коллегии
Грязнов А.В.
-
начальник Управления государственного автодорожного
надзора по Удмуртской Республике Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Попов А.И.
-
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики
Сергеев О.Н.
-
начальник Управления правового регулирования,
кадровой и организационной работы Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Соловьев А.М.
-
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики
Храмов О.В.
-
начальник государственного учреждения Удмуртской
Республики «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики»
Щелканов Д.В.
-
начальник государственного унитарного предприятия
Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие.
Are You suprised ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2011 года № 61
Утратило силу: постановление Правительства УР от 06.03.2017 № 66
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 12.03.2012 № 84; от 16.07.2012 № 312; от 19.08.2013 № 376; от 16.02.2015 № 48; от 06.03.2017 № 66)
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый состав Коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Председатель Правительства Удмуртской Республики - Ю.С. Питкевич
Утвержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 марта 2011 года № 61
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
в ред. постановлений Правительства УР от 12.03.2012 № 84; от 16.07.2012 № 312; от 19.08.2013 № 376; от 16.02.2015 № 48)
Башкова Ю.А.
-
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики,
заместитель председателя Коллегии
Члены Коллегии:
Асадуллин Ф.Г.
заместитель министра финансов Удмуртской Республики
Беляева Е.В.
первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
Бузилов В.В.
-
председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям (по согласованию)
Галимов А.А.
-
начальник Управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию)
Городилов А.В.
генеральный директор открытого акционерного общества «Ижавиа» (по согласованию)
Вахромеев В.П.
-
министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, председатель Коллегии
Грязнов А.В.
-
начальник Управления государственного автодорожного
надзора по Удмуртской Республике Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
Попов А.И.
-
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики
Сергеев О.Н.
-
начальник Управления правового регулирования,
кадровой и организационной работы Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Соловьев А.М.
-
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики
Храмов О.В.
-
начальник государственного учреждения Удмуртской
Республики «Безопасность дорожного движения Удмуртской Республики»
Щелканов Д.В.
-
начальник государственного унитарного предприятия
Удмуртской Республики «Удмуртское автодорожное предприятие.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание законодательства Удмуртской Республики № 35(I) от 11.07.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: