Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU16000201801938 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Татарстан |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратил силу ПКМ РТ от 28.12.2019 № 1231
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. № 1275
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫДВИЖЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННЫЕ
КОМИССИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2019 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов:
(в ред.ПКМ РТ от 16.12.2019 № 1150, )
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Назначить представителей Республики Татарстан:
в советы директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), согласно приложению № 1;
в ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), согласно приложению № 2;
в совет директоров акционерного общества "Инновационный индустриальный парк - технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград", 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Татарстан, согласно приложению № 3;
в ревизионную комиссию акционерного общества "Инновационный индустриальный парк - технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград", 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Татарстан, согласно приложению № 4.
2. Утвердить прилагаемые:
перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения в советы директоров акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан;
перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения в ревизионные комиссии акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан;
перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения и назначения Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в советы директоров акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан.
3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан направить в установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сроки акционерным обществам, указанным в приложениях к настоящему постановлению, и перечнях, утвержденных настоящим постановлением, уведомления о назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ.
4. После проведения в 2019 году годовых общих собраний акционеров и формирования нового состава органов управления и контроля в акционерных обществах, указанных в приложениях и перечнях, утвержденных настоящим постановлением, признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы";
от 09.03.2018 № 140 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы";
от 05.09.2018 № 753 "О внесении изменения в перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения и назначения Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в советы директоров акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы";
от 27.11.2018 № 1063 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы".
Премьер-министр
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН
Приложение № 1
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
1. Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
Мингалеев Ильдар Равильевич - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
2. Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
Савельчев Алексей Петрович - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
3. Акционерное общество "Радиоприбор"
Мингалеев Ильдар Равильевич - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Приложение № 2
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
1. Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
Степанов Владимир Николаевич - начальник отдела оборонного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
2. Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
Рахимзянова Лилия Рафаэловна - начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
3. Акционерное общество "Радиоприбор"
Камалова Гульнара Марселевна - ведущий советник оборонного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
4. Публичное акционерное общество "Казанский вертолетный завод"
Степанов Владимир Николаевич - начальник отдела оборонного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Приложение № 3
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
"ТЕХНОПОЛИС "ХИМГРАД", 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Адеев Эльдар Рашитович - помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса;
Сибгатуллин Рустем Рафкатович - первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции;
Галиев Инсаф Мушаррафович - первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан;
Минуллин Марсель Гумарович - начальник отдела стратегического планирования и приватизации Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Приложение № 4
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
"ТЕХНОПОЛИС "ХИМГРАД", 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Минсадыров Ирек Ильдарович - ведущий консультант отдела координации развития нефтегазохимического комплекса и безопасности топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Ибрагимов Марс Нурисламович - заместитель начальника отдела регионального контроля Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.
Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ, ДОЛИ
В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Акционерное общество "Содружество"
Сафин Ленар Ринатович - министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
Сибгатуллин Ильдар Нурзадович - начальник Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
В РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ,
ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Акционерное общество "Содружество"
Нурмухаметов Ильнур Фагилевич - начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
И НАЗНАЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Акционерное общество "Корпорация экспорта Республики Татарстан"
Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
2. Акционерное общество "Лесная транспортная компания"
Кузюров Равиль Афраимович - министр лесного хозяйства Республики Татарстан.
3. Акционерное общество "Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр Медицинской Науки"
Садыков Марат Наилевич - министр здравоохранения Республики Татарстан.
4. Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"
Абдулганиев Фарид Султанович - министр экономики Республики Татарстан;
Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
5. Акционерное общество "Казань Арена"
Фаттахов Дамир Ильдусович - министр по делам молодежи Республики Татарстан;
Леонов Владимир Александрович - министр спорта Республики Татарстан.
6. Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис»
Абдулганиев Фарид Султанович – министр экономики Республики Татарстан;
Минуллина Талия Ильгизовна – руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
7. Акционерное общество "Проекты Татарстана"
Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
8. Акционерное общество "ОЛ СИЗОНС ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Иванов Сергей Евгеньевич - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
9. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан"
Абдулганиев Фарид Султанович - министр экономики Республики Татарстан.
Утратил силу ПКМ РТ от 28.12.2019 № 1231
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г. № 1275
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫДВИЖЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННЫЕ
КОМИССИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2019 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов:
(в ред.ПКМ РТ от 16.12.2019 № 1150, )
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Назначить представителей Республики Татарстан:
в советы директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), согласно приложению № 1;
в ревизионные комиссии акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), согласно приложению № 2;
в совет директоров акционерного общества "Инновационный индустриальный парк - технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград", 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Татарстан, согласно приложению № 3;
в ревизионную комиссию акционерного общества "Инновационный индустриальный парк - технопарк в сфере высоких технологий "Технополис "Химград", 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Татарстан, согласно приложению № 4.
2. Утвердить прилагаемые:
перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения в советы директоров акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан;
перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения в ревизионные комиссии акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан;
перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения и назначения Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в советы директоров акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан.
3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан направить в установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сроки акционерным обществам, указанным в приложениях к настоящему постановлению, и перечнях, утвержденных настоящим постановлением, уведомления о назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ.
4. После проведения в 2019 году годовых общих собраний акционеров и формирования нового состава органов управления и контроля в акционерных обществах, указанных в приложениях и перечнях, утвержденных настоящим постановлением, признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы";
от 09.03.2018 № 140 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы";
от 05.09.2018 № 753 "О внесении изменения в перечень представителей Республики Татарстан для выдвижения и назначения Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в советы директоров акционерных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы";
от 27.11.2018 № 1063 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.12.2017 № 1023 "О назначении и выдвижении представителей Республики Татарстан в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ Республики Татарстан на 2018 - 2019 годы".
Премьер-министр
Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН
Приложение № 1
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
1. Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
Мингалеев Ильдар Равильевич - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
2. Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
Савельчев Алексей Петрович - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
3. Акционерное общество "Радиоприбор"
Мингалеев Ильдар Равильевич - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
Приложение № 2
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")
1. Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
Степанов Владимир Николаевич - начальник отдела оборонного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
2. Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"
Рахимзянова Лилия Рафаэловна - начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
3. Акционерное общество "Радиоприбор"
Камалова Гульнара Марселевна - ведущий советник оборонного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
4. Публичное акционерное общество "Казанский вертолетный завод"
Степанов Владимир Николаевич - начальник отдела оборонного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Приложение № 3
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
"ТЕХНОПОЛИС "ХИМГРАД", 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Адеев Эльдар Рашитович - помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса;
Сибгатуллин Рустем Рафкатович - первый заместитель министра экономики Республики Татарстан - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции;
Галиев Инсаф Мушаррафович - первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан;
Минуллин Марсель Гумарович - начальник отдела стратегического планирования и приватизации Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Приложение № 4
к постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
"ТЕХНОПОЛИС "ХИМГРАД", 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Минсадыров Ирек Ильдарович - ведущий консультант отдела координации развития нефтегазохимического комплекса и безопасности топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Ибрагимов Марс Нурисламович - заместитель начальника отдела регионального контроля Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан.
Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ, ДОЛИ
В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Акционерное общество "Содружество"
Сафин Ленар Ринатович - министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
Сибгатуллин Ильдар Нурзадович - начальник Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
В РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ,
ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Акционерное общество "Содружество"
Нурмухаметов Ильнур Фагилевич - начальник управления стратегического развития Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2018 г. № 1275
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ
И НАЗНАЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
1. Акционерное общество "Корпорация экспорта Республики Татарстан"
Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
2. Акционерное общество "Лесная транспортная компания"
Кузюров Равиль Афраимович - министр лесного хозяйства Республики Татарстан.
3. Акционерное общество "Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр Медицинской Науки"
Садыков Марат Наилевич - министр здравоохранения Республики Татарстан.
4. Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"
Абдулганиев Фарид Султанович - министр экономики Республики Татарстан;
Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
5. Акционерное общество "Казань Арена"
Фаттахов Дамир Ильдусович - министр по делам молодежи Республики Татарстан;
Леонов Владимир Александрович - министр спорта Республики Татарстан.
6. Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис»
Абдулганиев Фарид Султанович – министр экономики Республики Татарстан;
Минуллина Талия Ильгизовна – руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
7. Акционерное общество "Проекты Татарстана"
Минуллина Талия Ильгизовна - руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
8. Акционерное общество "ОЛ СИЗОНС ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Иванов Сергей Евгеньевич - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
9. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан"
Абдулганиев Фарид Султанович - министр экономики Республики Татарстан.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 030.090.030 Право государственной собственности (см. также 030.150.050, 200.030.030), 030.090.070 Приватизация государственного и муниципального имущества (см. также 050.020.060, 050.060.020) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: