Основная информация
Дата опубликования: | 02 октября 2019г. |
Номер документа: | RU57000201901019 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 2 октября 2019 г. № 517
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 378 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ РОТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 7 июля 2015 года № 378 «Об утверждении Плана проведения ротации государственных гражданских служащих Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области
В.А. Тарасов
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 2 октября 2019 г. № 517
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 7 июля 2015 г. № 378
ПЛАН
проведения ротации государственных гражданских служащих Орловской области
№
Должности государственной гражданской службы Орловской области, включенные в Перечень должностей государственной гражданской службы Орловской области, по которым предусматривается ротация
Ф. И. О. государственного гражданского служащего Орловской области, замещающего должность государственной гражданской службы Орловской области в порядке ротации, срок действия служебного контракта по замещаемой в порядке ротации должности
Ф. И. О. государственного гражданского служащего Орловской области, назначаемого на должность государственной гражданской службы Орловской области в порядке ротации, планируемый срок действия служебного контракта
1
2
3
4
1.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Латынин Сергей Сергеевич 22 марта 2018 года – 22 марта 2021 года
Меркулова Юлия Геннадьевна 23 марта 2021 года – 23 марта 2026 года
2.
Начальник управления по реализации государственных жилищных программ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Меркулова Юлия Геннадьевна 24 февраля 2015 года – 22 марта 2021 года
Латынин Сергей Сергеевич 23 марта 2021 года – 23 марта 2026 года
3.
Заместитель начальника главного управления – начальник отдела расчетов с поставщиками и подрядчиками, учета нефинансовых активов главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Есипова Светлана Григорьевна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Алдошина Елена Викторовна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
4.
Заместитель начальника главного управления – начальник отдела межбюджетных отношений и взаимодействия с подведомственными учреждениями главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Алдошина Елена Викторовна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Есипова Светлана Григорьевна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
5.
Заместитель начальника главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
с даты назначения на должность государственной гражданской службы Орловской области по 2 сентября 2024 года
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
6.
Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
с даты назначения на должность государственной гражданской службы Орловской области по 2 сентября 2024 года
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
7.
Заместитель начальника управления – начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области
Адаева Наталья Валерьевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Мартынова Наталья Александровна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
8.
Заместитель начальника управления – начальник отдела специального образования управления общего образования Департамента образования Орловской области
Мартынова Наталья Александровна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Адаева Наталья Валерьевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
9.
Начальник отдела начисления и выплат заработной платы, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Ермакова Лидия Ивановна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Ларикова Наталья Витальевна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
10.
Начальник отдела составления и представления отчетности главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Ларикова Наталья Витальевна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Ермакова Лидия Ивановна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
11.
Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области
Шнякина Инна Алексеевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Баурина Лариса Николаевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
12.
Начальник отдела дошкольного и общего образования управления общего образования Департамента образования Орловской области
Баурина Лариса Николаевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Шнякина Инна Алексеевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
13.
Начальник отдела организации контроля служебной дисциплины и нормативного регулирования главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Садокова Лилия Владиславовна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Бондарева Наталия Михайловна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
14.
Начальник отдела профессионального развития кадров и работы с резервом главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Бондарева Наталия Михайловна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Садокова Лилия Владиславовна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
15.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии Орловской области
Кинаревский Виктор Андреевич 28 ноября 2017 года – 20 октября 2022 года
Миронова Тамара Марленовна 21 октября 2022 года – 20 октября 2027 года
16.
Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Орловской области
Миронова Тамара Марленовна 11 февраля 2018 года – 20 октября 2022 года
Кинаревский Виктор Андреевич 21 октября 2022 года – 20 октября 2027 года
17.
Начальник отдела лекарственного обеспечения управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области
с даты назначения на должность государственной гражданской службы Орловской области по 2 сентября 2024 года
Горохова Елена Владимировна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
18.
Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
Горохова Елена Владимировна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
19.
Начальник отдела контроля в бюджетной сфере главного контрольного управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Пахомов Альберт Вячеславович
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Яшечкин Николай Николаевич
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
20.
Начальник отдела контроля в сфере закупок главного контрольного управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Яшечкин Николай Николаевич
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Пахомов Альберт Вячеславович
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
21.
Начальник отдела государственного, ведомственного контроля и трудовой миграции Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
Бастова Дина Васильевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Гелла Александр Александрович 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
22.
Начальник административно-хозяйственного отдела Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
Гелла Александр Александрович 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Бастова Дина Васильевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
23.
Начальник отдела надзора за общестроительными видами работ управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области
Кузнеченков Владимир Николаевич 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Калашников Михаил Олегович 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
24.
Начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области
Калашников Михаил Олегович 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Кузнеченков Владимир Николаевич 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 2 октября 2019 г. № 517
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 378 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ РОТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Внести изменение в указ Губернатора Орловской области от 7 июля 2015 года № 378 «Об утверждении Плана проведения ротации государственных гражданских служащих Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему указу.
Контроль за исполнением указа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области
В.А. Тарасов
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 2 октября 2019 г. № 517
Приложение к указу
Губернатора Орловской области
от 7 июля 2015 г. № 378
ПЛАН
проведения ротации государственных гражданских служащих Орловской области
№
Должности государственной гражданской службы Орловской области, включенные в Перечень должностей государственной гражданской службы Орловской области, по которым предусматривается ротация
Ф. И. О. государственного гражданского служащего Орловской области, замещающего должность государственной гражданской службы Орловской области в порядке ротации, срок действия служебного контракта по замещаемой в порядке ротации должности
Ф. И. О. государственного гражданского служащего Орловской области, назначаемого на должность государственной гражданской службы Орловской области в порядке ротации, планируемый срок действия служебного контракта
1
2
3
4
1.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Латынин Сергей Сергеевич 22 марта 2018 года – 22 марта 2021 года
Меркулова Юлия Геннадьевна 23 марта 2021 года – 23 марта 2026 года
2.
Начальник управления по реализации государственных жилищных программ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Меркулова Юлия Геннадьевна 24 февраля 2015 года – 22 марта 2021 года
Латынин Сергей Сергеевич 23 марта 2021 года – 23 марта 2026 года
3.
Заместитель начальника главного управления – начальник отдела расчетов с поставщиками и подрядчиками, учета нефинансовых активов главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Есипова Светлана Григорьевна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Алдошина Елена Викторовна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
4.
Заместитель начальника главного управления – начальник отдела межбюджетных отношений и взаимодействия с подведомственными учреждениями главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Алдошина Елена Викторовна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Есипова Светлана Григорьевна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
5.
Заместитель начальника главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
с даты назначения на должность государственной гражданской службы Орловской области по 2 сентября 2024 года
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
6.
Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
с даты назначения на должность государственной гражданской службы Орловской области по 2 сентября 2024 года
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
7.
Заместитель начальника управления – начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области
Адаева Наталья Валерьевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Мартынова Наталья Александровна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
8.
Заместитель начальника управления – начальник отдела специального образования управления общего образования Департамента образования Орловской области
Мартынова Наталья Александровна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Адаева Наталья Валерьевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
9.
Начальник отдела начисления и выплат заработной платы, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Ермакова Лидия Ивановна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Ларикова Наталья Витальевна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
10.
Начальник отдела составления и представления отчетности главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Ларикова Наталья Витальевна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Ермакова Лидия Ивановна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
11.
Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области
Шнякина Инна Алексеевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Баурина Лариса Николаевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
12.
Начальник отдела дошкольного и общего образования управления общего образования Департамента образования Орловской области
Баурина Лариса Николаевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Шнякина Инна Алексеевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
13.
Начальник отдела организации контроля служебной дисциплины и нормативного регулирования главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Садокова Лилия Владиславовна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Бондарева Наталия Михайловна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
14.
Начальник отдела профессионального развития кадров и работы с резервом главного управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Бондарева Наталия Михайловна
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Садокова Лилия Владиславовна
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
15.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии Орловской области
Кинаревский Виктор Андреевич 28 ноября 2017 года – 20 октября 2022 года
Миронова Тамара Марленовна 21 октября 2022 года – 20 октября 2027 года
16.
Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Орловской области
Миронова Тамара Марленовна 11 февраля 2018 года – 20 октября 2022 года
Кинаревский Виктор Андреевич 21 октября 2022 года – 20 октября 2027 года
17.
Начальник отдела лекарственного обеспечения управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений Департамента здравоохранения Орловской области
с даты назначения на должность государственной гражданской службы Орловской области по 2 сентября 2024 года
Горохова Елена Владимировна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
18.
Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области
Горохова Елена Владимировна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
19.
Начальник отдела контроля в бюджетной сфере главного контрольного управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Пахомов Альберт Вячеславович
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Яшечкин Николай Николаевич
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
20.
Начальник отдела контроля в сфере закупок главного контрольного управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Яшечкин Николай Николаевич
2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Пахомов Альберт Вячеславович
3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
21.
Начальник отдела государственного, ведомственного контроля и трудовой миграции Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
Бастова Дина Васильевна 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Гелла Александр Александрович 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
22.
Начальник административно-хозяйственного отдела Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
Гелла Александр Александрович 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Бастова Дина Васильевна 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
23.
Начальник отдела надзора за общестроительными видами работ управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области
Кузнеченков Владимир Николаевич 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Калашников Михаил Олегович 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
24.
Начальник отдела надзора за сохранностью автомобильных дорог управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области
Калашников Михаил Олегович 2 декабря 2019 года – 2 сентября 2024 года
Кузнеченков Владимир Николаевич 3 сентября 2024 года – 3 сентября 2029 года
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.020 Государственная служба субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: