Основная информация
Дата опубликования: | 10 февраля 2012г. |
Номер документа: | RU57000201200055 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 февраля 2012 г. № 42
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 09.11.2016 № 645; НГР: ru57000201600976)
В целях актуализации состава Антитеррористической комиссии в Орловской области постановляю:
1. Внести в приложение к указу Губернатора Орловской области от 26 апреля 2011 года № 117 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в Орловской области» следующие изменения:
1) строку:
«Блинов
Сергей Николаевич
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности по Орловской области, заместитель председателя комиссии»
заменить строкой:
«Задворный
Виктор Иванович
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии»;
2) в строке:
«Звягинцев
Игорь Анатольевич
–
заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению деятельности областных комиссий правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь аппарата комиссии»
слова «секретарь аппарата комиссии» заменить словами «секретарь комиссии»;
3) после строки:
«Балашова
Наталия Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области (по согласованию)»
дополнить строкой:
«Бывшева
Елена Федоровна
–
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главного судебного пристава Орловской области (по согласованию)»;
4) после строки:
«Коновалов
Борис Михайлович
–
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области»
дополнить строкой:
«Мариничев
Владимир Игоревич
–
начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Ространснадзора (по согласованию)»;
5) строку:
«Мосякин
Иван Яковлевич
–
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)»
заменить строкой:
«Музалевский
Леонид Семёнович
–
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)»;
6) строку:
«Полушкин
Владимир Александрович
–
руководитель аппарата Оперативного штаба в Орловской области, помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)»
заменить строкой:
«Полушкин
Владимир Александрович
–
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)»;
7) исключить строки:
«Сафьянов
Виктор Викторович
–
мэр города Орла (по согласованию)
Стебаков
Александр Владимирович
–
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И. Ю. Гармаш.
Губернатор
Орловской области
А. П. Козлов
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
10 февраля 2012 г. № 42
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 117 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Утратил силу: Указ Губернатора Орловской области от 09.11.2016 № 645; НГР: ru57000201600976)
В целях актуализации состава Антитеррористической комиссии в Орловской области постановляю:
1. Внести в приложение к указу Губернатора Орловской области от 26 апреля 2011 года № 117 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии в Орловской области» следующие изменения:
1) строку:
«Блинов
Сергей Николаевич
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности по Орловской области, заместитель председателя комиссии»
заменить строкой:
«Задворный
Виктор Иванович
–
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области, заместитель председателя комиссии»;
2) в строке:
«Звягинцев
Игорь Анатольевич
–
заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению деятельности областных комиссий правового управления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь аппарата комиссии»
слова «секретарь аппарата комиссии» заменить словами «секретарь комиссии»;
3) после строки:
«Балашова
Наталия Павловна
–
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области (по согласованию)»
дополнить строкой:
«Бывшева
Елена Федоровна
–
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главного судебного пристава Орловской области (по согласованию)»;
4) после строки:
«Коновалов
Борис Михайлович
–
первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области»
дополнить строкой:
«Мариничев
Владимир Игоревич
–
начальник Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Ространснадзора (по согласованию)»;
5) строку:
«Мосякин
Иван Яковлевич
–
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)»
заменить строкой:
«Музалевский
Леонид Семёнович
–
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов (по согласованию)»;
6) строку:
«Полушкин
Владимир Александрович
–
руководитель аппарата Оперативного штаба в Орловской области, помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)»
заменить строкой:
«Полушкин
Владимир Александрович
–
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)»;
7) исключить строки:
«Сафьянов
Виктор Викторович
–
мэр города Орла (по согласованию)
Стебаков
Александр Владимирович
–
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области – главный судебный пристав Орловской области (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства области – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области И. Ю. Гармаш.
Губернатор
Орловской области
А. П. Козлов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал Орловской области - публичный информационный центр от 14.02.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 160.010.000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государства, общества и личности, 160.040.000 Безопасность общества, 160.040.010 Общие положения, 160.040.100 Иные вопросы безопасности общества |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: