Основная информация
Дата опубликования: | 10 июня 2010г. |
Номер документа: | RU09000201000221 |
Текущая редакция: | 4 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Карачаево-Черкесская Республика |
Принявший орган: | Президент Карачаево-Черкесской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RU 09000201000221 RU 09000201000432 RU 09000201000509 RU 09000201100012 RU 09000201100061
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
10.06.2010
г.Черкесск
№75
О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Утратил силу:
Указ Президента КЧР от 22.03.2011 № 114 RU 09000201100061
Изменения:
Указ Президента КЧР от 08.11.2010 № 224 RU 09000201000432
Указ Президента КЧР от 14.10.2010 № 208 RU 09000201000509
Указ Президента КЧР от 31.01.2011 № 9 RU 09000201100012
В соответствии с пунктом «е» статьи 69 Конституции Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Сформировать Правительство Карачаево-Черкесской Республики в составе согласно приложению.
2. Признать утратившими силу указы Президента Карачаево-Черкесской Республики:
от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 14.10.2008 № 57 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 18.12.2008 № 102 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 23.03.2009 № 48 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 18.12.2009 № 220 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 09.03.2010 № 23«О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Карачаево-Черкесской Республики Б.С. Эбзеев
Приложение к Указу Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75
С О С Т А В
Правительства Карачаево-Черкесской Республики
1.
Кемов Мурадин
Рауфович
-
Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики
2.
Узденов Умар
Хисаевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
3.
Смородин Сергей
Александрович
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики - Постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в г.Москве
4.
Суюнов Джанибек
Юнусович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
5.
Харцызов Мурат
Рашидович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
6.
Семенов Ахмат
Абдул-Кадырович
-
Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
7.
Гребенщиков Александр
Александрович
-
Министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
8.
Мекеров Борис
Азретович
-
Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
9
Хашукаев Султан
Фуадович
-
Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
10.
Чукалкин Андрей
Яковлевич
-
Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики
11.
Курданов Хусейн
Абукаевич
-
Министр здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики
12.
Тхакохов Мурат
Мухамедович
-
Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
13.
Курачинов Хасан
Шамсудинович
-
Председатель Государственного комитета Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму
14.
Бороков Рамазан
Хамидович
-
Председатель Государственного комитета Карачаево-Черкесской Республики по культуре
15.
Суюнова Насипхан
Хусиновна
-
Председатель Государственного комитета Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати
16
Спиридонов Борис Олегович
Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
в ред. Указа Президента КЧР от 08.11.2010 № 224 RU 09000201000432
в ред. Указа Президента КЧР от 14.10.2010 № 208 RU 09000201000509
в ред. Указа Президента КЧР от 31.01.2011 № 9 RU 09000201100012
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RU 09000201000221 RU 09000201000432 RU 09000201000509 RU 09000201100012 RU 09000201100061
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
10.06.2010
г.Черкесск
№75
О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Утратил силу:
Указ Президента КЧР от 22.03.2011 № 114 RU 09000201100061
Изменения:
Указ Президента КЧР от 08.11.2010 № 224 RU 09000201000432
Указ Президента КЧР от 14.10.2010 № 208 RU 09000201000509
Указ Президента КЧР от 31.01.2011 № 9 RU 09000201100012
В соответствии с пунктом «е» статьи 69 Конституции Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Сформировать Правительство Карачаево-Черкесской Республики в составе согласно приложению.
2. Признать утратившими силу указы Президента Карачаево-Черкесской Республики:
от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 14.10.2008 № 57 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 18.12.2008 № 102 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 23.03.2009 № 48 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 18.12.2009 № 220 «О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики»;
от 09.03.2010 № 23«О внесении изменений в Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 06.10.2008 № 52 «О составе Правительства Карачаево-Черкесской Республики».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Карачаево-Черкесской Республики Б.С. Эбзеев
Приложение к Указу Президента Карачаево-Черкесской Республики от 10.06.2010 № 75
С О С Т А В
Правительства Карачаево-Черкесской Республики
1.
Кемов Мурадин
Рауфович
-
Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики
2.
Узденов Умар
Хисаевич
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
3.
Смородин Сергей
Александрович
-
Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики - Постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в г.Москве
4.
Суюнов Джанибек
Юнусович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
5.
Харцызов Мурат
Рашидович
-
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики
6.
Семенов Ахмат
Абдул-Кадырович
-
Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
7.
Гребенщиков Александр
Александрович
-
Министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
8.
Мекеров Борис
Азретович
-
Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
9
Хашукаев Султан
Фуадович
-
Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
10.
Чукалкин Андрей
Яковлевич
-
Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики
11.
Курданов Хусейн
Абукаевич
-
Министр здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесской Республики
12.
Тхакохов Мурат
Мухамедович
-
Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
13.
Курачинов Хасан
Шамсудинович
-
Председатель Государственного комитета Карачаево-Черкесской Республики по физической культуре, спорту и туризму
14.
Бороков Рамазан
Хамидович
-
Председатель Государственного комитета Карачаево-Черкесской Республики по культуре
15.
Суюнова Насипхан
Хусиновна
-
Председатель Государственного комитета Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати
16
Спиридонов Борис Олегович
Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
в ред. Указа Президента КЧР от 08.11.2010 № 224 RU 09000201000432
в ред. Указа Президента КЧР от 14.10.2010 № 208 RU 09000201000509
в ред. Указа Президента КЧР от 31.01.2011 № 9 RU 09000201100012
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: