Основная информация
Дата опубликования: | 15 ноября 2016г. |
Номер документа: | RU09000201600349 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Карачаево-Черкесская Республика |
Принявший орган: | Глава Карачаево-Черкесской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
RU 09000201600349
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
15.11.2016
г. Черкесск
№ 229
«О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013 № 245 «Об Инвестиционном совете Карачаево-Черкесской Республики»
1. Внести в приложение 1 к Указу Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013 № 245 «Об Инвестиционном совете Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 20.06.2014 № 124, от 11.04.2016 № 58, от 19.08.2016 № 129) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики Озова Аслана Анатольевича - Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, заместителем председателя Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики и членами Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики Косенкова Вячеслава Владиславовича - заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Накохова Алий Харуновича - Министра экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Полякова Евгения Сергеевича - Министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.
1.2. Вывести из состава Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики Казанокова Р.О., Ксенофонтову Е.Б., Кунижеву Л.А., Туркменову М. Д.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов
1
RU 09000201600349
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УКАЗ
15.11.2016
г. Черкесск
№ 229
«О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013 № 245 «Об Инвестиционном совете Карачаево-Черкесской Республики»
1. Внести в приложение 1 к Указу Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013 № 245 «Об Инвестиционном совете Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 20.06.2014 № 124, от 11.04.2016 № 58, от 19.08.2016 № 129) следующие изменения:
1.1. Ввести в состав Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики Озова Аслана Анатольевича - Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, заместителем председателя Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики и членами Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики Косенкова Вячеслава Владиславовича - заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Накохова Алий Харуновича - Министра экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Полякова Евгения Сергеевича - Министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики.
1.2. Вывести из состава Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики Казанокова Р.О., Ксенофонтову Е.Б., Кунижеву Л.А., Туркменову М. Д.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 080.140.000 Инвестиции (см. также 090.040.030, 100.060.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: