Основная информация
Дата опубликования: | 26 января 2007г. |
Номер документа: | ru02000200700015 |
Текущая редакция: | 5 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Алтай |
Принявший орган: | Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
УКАЗ
от 26 января 2007г. N 17-у
г. Горно-Алтайск
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПЕРВЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ УКАЗОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
{Утратил силу:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.02.2011 N 39-у, НГР:ru02000201100039}
{Изменения:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.12.2008, N 225-у; НГР: ru02000200800518;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 17.08.2009, N 154-у; НГР: ru02000200900294}
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай» постановляю:
1. Утвердить распределение обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первыми заместителями, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай:
1.1. А.В. Бердников - Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
Является высшим должностным лицом Республики Алтай.
Осуществляет общее руководство республикой и представительские функции от ее имени.
Формирует и возглавляет Правительство Республики Алтай, принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий и поощрений на членов Правительства Республики Алтай, руководителей иных органов исполнительной власти Республики Алтай.
Ведет заседания Правительства Республики Алтай, подписывает акты Правительства Республики Алтай, издает обязательные к исполнению указы и распоряжения.
Определяет основные направления социально-экономического развития Республики Алтай, финансово-экономической и промышленной политики, разработки и реализации республиканских целевых программ, деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай.
Ведет вопросы:
мобилизационной подготовки Республики Алтай;
гражданской обороны Республики Алтай;
организации работы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай.
В случаях и пределах, установленных федеральным законодательством, обеспечивает деятельность территориальных органов федеральных органов государственной власти, принимает участие (согласовывает, выражает мнение и т.д.) в назначении и освобождении от должности их руководителей.
Принимает участие в сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с правом совещательного голоса, вправе требовать созыва внеочередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Подписывает либо отклоняет законы Республики Алтай, принятые Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай.
Руководит деятельностью Первых заместителей Председателя Правительства Республики Алтай, заместителей Председателя Правительства Республики Алтай, министров, председателей комитетов.
Координирует деятельность Министерства внутренних дел Республики Алтай, и иных органов исполнительной власти республики в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью.
Формирует и осуществляет национальную политику, решает вопросы организаций государственной службы и наград, местного самоуправления, развития межрегиональных и международных связей.
Формирует Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай (далее - Аппарат), назначает и освобождает от должности помощников Главы Республики Алтай, руководителей самостоятельных структурных подразделений Аппарата, принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий и поощрений.
Направляет деятельность представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Определяет основные направления политики в сфере дорожного хозяйства Республики Алтай. Определяет основные направления инвестиционной политики Республики Алтай и работу инвестиционной комиссии.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства финансов Республики Алтай,
Министерства имущественных отношений Республики Алтай.
Организует взаимодействие исполнительных органов власти Республики Алтай с:
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
руководителями федеральных исполнительных органов власти Российской Федерации;
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и его Аппаратом, а также с Главным федеральным инспектором в Республике Алтай;
руководителями территориальных органов федеральных исполнительных органов власти Российской Федерации на территории Республики Алтай (перечень которых утверждается отдельно);
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай;
Верховным Судом Республики Алтай;
Арбитражным судом Республики Алтай;
Прокуратурой Республики Алтай;
Избирательной комиссией Республики Алтай;
Управлением федеральной службы безопасности по Республике Алтай;
главами муниципальных образований города и районов Республики Алтай.
Возглавляет работу:
Антитеррористической комиссии.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и правовыми актами Республики Алтай.
1.2. Ю.В. Антарадонов - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Исполняет обязанности Председателя Правительства Республики Алтай в период отсутствия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.
Осуществляет координацию:
деятельности республиканских органов исполнительной власти в социальной сфере, в сфере науки, культуры, образования;
трудовых отношений, миграционной политики, государственной молодежной политики, информационной и межнациональной политики;
здравоохранения, физической культуры и спорта;
социального страхования, системы социальных гарантий, льгот и выплат, социальной защиты малоимущих слоев населения, пенсионного обеспечения;
осуществления международной гуманитарной помощи, подготовки кадров (за исключением кадров государственной службы).
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай;
Министерства здравоохранения Республики Алтай;
Министерства культуры Республики Алтай;
Министерства труда и социального развития Республики Алтай;
Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай;
Комитета по делам записи актов гражданского состояния Республики Алтай;
Комитета занятости населения Республики Алтай;
Комитета по делам архивов Республики Алтай.
Организует взаимодействие с:
Отделением федерального фонда социального страхования по Республике Алтай;
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Алтай;
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай;
Территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай;
Территориальным Управлением Росздравнадзора по Республике Алтай;
Государственной инспекцией труда в Республике Алтай;
Главным бюро медико-социальной экспертизы по Республике Алтай;
Советом профсоюзов Республики Алтай;
Общественными, религиозными, объединениями.
Возглавляет работу:
Комиссии по профилактике правонарушений в Республике Алтай;
Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Республике Алтай;
Комиссии по борьбе с нелегальной миграцией;
Комиссии по охране труда;
Комиссии по легализации «теневой заработной платы» и мобилизации взносов во внебюджетные фонды;
Комиссии по призыву граждан в ряды Вооруженных Сил России;
Комиссии по вопросам организации альтернативной гражданской службы;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;
Комиссии по рассмотрению вопросов оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
Республиканской терминологической комиссии;
Республиканской жилищной комиссии по льготному кредитованию молодых семей на приобретение и строительство жилья;
Согласительной комиссии по обязательному медицинскому страхованию на территории Республики Алтай;
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
1.3. С.М. Тевонян - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Исполняет обязанности Председателя Правительства Республики Алтай в период отсутствия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонова.
Осуществляет координацию:
деятельности республиканских органов исполнительной власти в сфере экономики, финансовой, бюджетной и кредитной политики, строительства, архитектуры, в вопросах собственности, банкротства и соблюдения антимонопольного законодательства, реализации программы формирования в Российской Федерации электронного правительства в соответствии с Концепцией, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 632-р.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства регионального развития Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;
Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.12.2008, N 225-у; НГР: ru02000200800518}
Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;
Инспекции Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Организует взаимодействие с:
Управлением федеральной налоговой службы по Республике Алтай;
Управлением федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Алтай;
Управлением федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Республике Алтай;
Управлением федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай;
Территориальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае;
Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Алтай;
ФГУ «Управлением «Мелиоводхоз по Республике Алтай».
Национальным банком Республики Алтай.
Возглавляет работу:
Комиссии по формированию бюджета;
Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063}
{Абз. 23 Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063}
{Абз. 24 Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063}
Комиссии по вопросам реализации прав собственности граждан на земельные доли.
Республиканской комиссии по проведению административной реформы.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
1.4. {Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
1.5. Р.Р. Пальталлер - заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Исполняет обязанности Председателя Правительства Республики Алтай в период отсутствия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Первых заместителей Председателя Правительства Республики Алтай.
Осуществляет координацию:
деятельности республиканских органов исполнительной власти в сфере предпринимательства, промышленности, туризма, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и дорожного хозяйства, газового хозяйства.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства регионального развития Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства природных ресурсов Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай (в пределах своих полномочий).
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.12.2008, N 225-у; НГР: ru02000200800518}Возглавляет работу:
Комиссии по тарифам и ценовой политике;
Комиссии по преодолению административных барьеров в предпринимательстве;
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
Инвестиционной комиссии.
Осуществляет взаимодействие органов исполнительной власти Республики Алтай по материально-техническому оснащению объектов инфраструктуры государственной границы Российской Федерации на территории Республики Алтай.
Обеспечивает организацию взаимодействия исполнительных органов власти Республики Алтай с:
Управлением Федеральной почтовой связи Республики Алтай - филиал ФГУП «Почта России»;
Отделом водных ресурсов по РА Верхне-Обского бассейнового водного управления;
Горно-Алтайским филиалом ФГУ «Алтайский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;
Филиалом ФГУП РТПЦ;
Алтайским межрегиональным управлением геодезии и картографии;
Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Алтай.
1.6. заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, полномочный представитель Республики Алтай в Москве.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 17.08.2009, N 154-у; НГР: ru02000200900294}
Руководит постоянным представительством Республики Алтай в Москве.
Осуществляет координацию и поддержку деятельности представителей органов государственной власти и местного самоуправления Республики Алтай в Москве при взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, министерствами и ведомствами Российской Федерации, иными органами государственной власти и управления Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, хозяйствующими субъектами, находящимися в Москве, по вопросам социально-экономического, научного и культурного развития Республики Алтай.
Организует взаимодействие:
республиканских органов государственной власти Республики Алтай и федеральных органов государственной власти по реализации приоритетных национальных проектов, внешнеэкономических связей, развитию массовых коммуникаций, созданию особой эколого-рекреационной зоны;
республиканских органов государственной власти Республики Алтай, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных структурных подразделений по вопросам государственной политики в сфере использования и развития региональной минерально-сырьевой базы, водных ресурсов.
В своей деятельности непосредственно подчиняется Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и подотчетен ему.
2. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные утвержденным распределением обязанностей за:
Ю.В. Антарадоновым рассматривает М.С. Тевонян;
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
М.С. Тевоняном рассматривает Ю.В. Антарадонов, Р.Р. Пальталлер;
Абз. 4 {Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
Р.Р. Пальталлером рассматривает М.С. Тевонян.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
При отсутствии Первых заместителей Председателя Правительства Республики Алтай их вопросы рассматривает заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, указанный первым в схеме замещения, а при его отсутствии - вторым.
Полномочия Главы Республики Алтай не делегируются.
3. Члены Правительства Республики Алтай в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы и исполняют функции, определенные Положением о министерстве.
Признать утратившими силу:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у \"О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай\" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 9 (15));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 7 августа 2003 г. № 94-у \"О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у \"О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай\" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 11 (17));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 25 февраля 2004 № 21-у \"О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у \"О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай\" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2004, № 16 (28));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15 марта 2004 № 34-у \"О внесении изменений и дополнений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у (Сборник законодательства Республики Алтай, 2004, № 16 (22));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2004 г. № 158-у \"О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2005 г. № 23-у «О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2006 г. № 278-у «О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первыми заместителями, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай»;
Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
А.В. Бердников
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
УКАЗ
от 26 января 2007г. N 17-у
г. Горно-Алтайск
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПЕРВЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ УКАЗОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
{Утратил силу:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.02.2011 N 39-у, НГР:ru02000201100039}
{Изменения:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.12.2008, N 225-у; НГР: ru02000200800518;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 17.08.2009, N 154-у; НГР: ru02000200900294}
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Конституционного закона Республики Алтай «О Правительстве Республики Алтай» постановляю:
1. Утвердить распределение обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первыми заместителями, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай:
1.1. А.В. Бердников - Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай.
Является высшим должностным лицом Республики Алтай.
Осуществляет общее руководство республикой и представительские функции от ее имени.
Формирует и возглавляет Правительство Республики Алтай, принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий и поощрений на членов Правительства Республики Алтай, руководителей иных органов исполнительной власти Республики Алтай.
Ведет заседания Правительства Республики Алтай, подписывает акты Правительства Республики Алтай, издает обязательные к исполнению указы и распоряжения.
Определяет основные направления социально-экономического развития Республики Алтай, финансово-экономической и промышленной политики, разработки и реализации республиканских целевых программ, деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай.
Ведет вопросы:
мобилизационной подготовки Республики Алтай;
гражданской обороны Республики Алтай;
организации работы при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай.
В случаях и пределах, установленных федеральным законодательством, обеспечивает деятельность территориальных органов федеральных органов государственной власти, принимает участие (согласовывает, выражает мнение и т.д.) в назначении и освобождении от должности их руководителей.
Принимает участие в сессиях Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай с правом совещательного голоса, вправе требовать созыва внеочередной сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Подписывает либо отклоняет законы Республики Алтай, принятые Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай.
Руководит деятельностью Первых заместителей Председателя Правительства Республики Алтай, заместителей Председателя Правительства Республики Алтай, министров, председателей комитетов.
Координирует деятельность Министерства внутренних дел Республики Алтай, и иных органов исполнительной власти республики в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью.
Формирует и осуществляет национальную политику, решает вопросы организаций государственной службы и наград, местного самоуправления, развития межрегиональных и международных связей.
Формирует Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай (далее - Аппарат), назначает и освобождает от должности помощников Главы Республики Алтай, руководителей самостоятельных структурных подразделений Аппарата, принимает решения о наложении дисциплинарных взысканий и поощрений.
Направляет деятельность представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Определяет основные направления политики в сфере дорожного хозяйства Республики Алтай. Определяет основные направления инвестиционной политики Республики Алтай и работу инвестиционной комиссии.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства финансов Республики Алтай,
Министерства имущественных отношений Республики Алтай.
Организует взаимодействие исполнительных органов власти Республики Алтай с:
Администрацией Президента Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
руководителями федеральных исполнительных органов власти Российской Федерации;
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и его Аппаратом, а также с Главным федеральным инспектором в Республике Алтай;
руководителями территориальных органов федеральных исполнительных органов власти Российской Федерации на территории Республики Алтай (перечень которых утверждается отдельно);
Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай;
Верховным Судом Республики Алтай;
Арбитражным судом Республики Алтай;
Прокуратурой Республики Алтай;
Избирательной комиссией Республики Алтай;
Управлением федеральной службы безопасности по Республике Алтай;
главами муниципальных образований города и районов Республики Алтай.
Возглавляет работу:
Антитеррористической комиссии.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и правовыми актами Республики Алтай.
1.2. Ю.В. Антарадонов - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Исполняет обязанности Председателя Правительства Республики Алтай в период отсутствия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.
Осуществляет координацию:
деятельности республиканских органов исполнительной власти в социальной сфере, в сфере науки, культуры, образования;
трудовых отношений, миграционной политики, государственной молодежной политики, информационной и межнациональной политики;
здравоохранения, физической культуры и спорта;
социального страхования, системы социальных гарантий, льгот и выплат, социальной защиты малоимущих слоев населения, пенсионного обеспечения;
осуществления международной гуманитарной помощи, подготовки кадров (за исключением кадров государственной службы).
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай;
Министерства здравоохранения Республики Алтай;
Министерства культуры Республики Алтай;
Министерства труда и социального развития Республики Алтай;
Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай;
Комитета по делам записи актов гражданского состояния Республики Алтай;
Комитета занятости населения Республики Алтай;
Комитета по делам архивов Республики Алтай.
Организует взаимодействие с:
Отделением федерального фонда социального страхования по Республике Алтай;
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Алтай;
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Алтай;
Территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай;
Территориальным Управлением Росздравнадзора по Республике Алтай;
Государственной инспекцией труда в Республике Алтай;
Главным бюро медико-социальной экспертизы по Республике Алтай;
Советом профсоюзов Республики Алтай;
Общественными, религиозными, объединениями.
Возглавляет работу:
Комиссии по профилактике правонарушений в Республике Алтай;
Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Республике Алтай;
Комиссии по борьбе с нелегальной миграцией;
Комиссии по охране труда;
Комиссии по легализации «теневой заработной платы» и мобилизации взносов во внебюджетные фонды;
Комиссии по призыву граждан в ряды Вооруженных Сил России;
Комиссии по вопросам организации альтернативной гражданской службы;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий;
Комиссии по рассмотрению вопросов оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
Республиканской терминологической комиссии;
Республиканской жилищной комиссии по льготному кредитованию молодых семей на приобретение и строительство жилья;
Согласительной комиссии по обязательному медицинскому страхованию на территории Республики Алтай;
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
1.3. С.М. Тевонян - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Исполняет обязанности Председателя Правительства Республики Алтай в период отсутствия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонова.
Осуществляет координацию:
деятельности республиканских органов исполнительной власти в сфере экономики, финансовой, бюджетной и кредитной политики, строительства, архитектуры, в вопросах собственности, банкротства и соблюдения антимонопольного законодательства, реализации программы формирования в Российской Федерации электронного правительства в соответствии с Концепцией, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 632-р.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства регионального развития Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;
Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.12.2008, N 225-у; НГР: ru02000200800518}
Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;
Инспекции Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Организует взаимодействие с:
Управлением федеральной налоговой службы по Республике Алтай;
Управлением федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Республике Алтай;
Управлением федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Республике Алтай;
Управлением федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай;
Территориальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае;
Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Алтай;
ФГУ «Управлением «Мелиоводхоз по Республике Алтай».
Национальным банком Республики Алтай.
Возглавляет работу:
Комиссии по формированию бюджета;
Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063}
{Абз. 23 Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063}
{Абз. 24 Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 19.03.2007, N 39-у; НГР: ru02000200700063}
Комиссии по вопросам реализации прав собственности граждан на земельные доли.
Республиканской комиссии по проведению административной реформы.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
1.4. {Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
1.5. Р.Р. Пальталлер - заместитель Председателя Правительства Республики Алтай.
Исполняет обязанности Председателя Правительства Республики Алтай в период отсутствия Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, Первых заместителей Председателя Правительства Республики Алтай.
Осуществляет координацию:
деятельности республиканских органов исполнительной власти в сфере предпринимательства, промышленности, туризма, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и дорожного хозяйства, газового хозяйства.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства регионального развития Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства природных ресурсов Республики Алтай (в пределах своих полномочий);
Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай (в пределах своих полномочий).
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15.12.2008, N 225-у; НГР: ru02000200800518}Возглавляет работу:
Комиссии по тарифам и ценовой политике;
Комиссии по преодолению административных барьеров в предпринимательстве;
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
Инвестиционной комиссии.
Осуществляет взаимодействие органов исполнительной власти Республики Алтай по материально-техническому оснащению объектов инфраструктуры государственной границы Российской Федерации на территории Республики Алтай.
Обеспечивает организацию взаимодействия исполнительных органов власти Республики Алтай с:
Управлением Федеральной почтовой связи Республики Алтай - филиал ФГУП «Почта России»;
Отделом водных ресурсов по РА Верхне-Обского бассейнового водного управления;
Горно-Алтайским филиалом ФГУ «Алтайский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;
Филиалом ФГУП РТПЦ;
Алтайским межрегиональным управлением геодезии и картографии;
Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Алтай.
1.6. заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, полномочный представитель Республики Алтай в Москве.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 17.08.2009, N 154-у; НГР: ru02000200900294}
Руководит постоянным представительством Республики Алтай в Москве.
Осуществляет координацию и поддержку деятельности представителей органов государственной власти и местного самоуправления Республики Алтай в Москве при взаимодействии с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, министерствами и ведомствами Российской Федерации, иными органами государственной власти и управления Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, хозяйствующими субъектами, находящимися в Москве, по вопросам социально-экономического, научного и культурного развития Республики Алтай.
Организует взаимодействие:
республиканских органов государственной власти Республики Алтай и федеральных органов государственной власти по реализации приоритетных национальных проектов, внешнеэкономических связей, развитию массовых коммуникаций, созданию особой эколого-рекреационной зоны;
республиканских органов государственной власти Республики Алтай, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных структурных подразделений по вопросам государственной политики в сфере использования и развития региональной минерально-сырьевой базы, водных ресурсов.
В своей деятельности непосредственно подчиняется Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай и подотчетен ему.
2. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные утвержденным распределением обязанностей за:
Ю.В. Антарадоновым рассматривает М.С. Тевонян;
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
М.С. Тевоняном рассматривает Ю.В. Антарадонов, Р.Р. Пальталлер;
Абз. 4 {Исключен:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
Р.Р. Пальталлером рассматривает М.С. Тевонян.
{В редакции:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 21.01.2009, N 13-у; НГР: ru02000200900003}
При отсутствии Первых заместителей Председателя Правительства Республики Алтай их вопросы рассматривает заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, указанный первым в схеме замещения, а при его отсутствии - вторым.
Полномочия Главы Республики Алтай не делегируются.
3. Члены Правительства Республики Алтай в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы и исполняют функции, определенные Положением о министерстве.
Признать утратившими силу:
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у \"О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай\" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 9 (15));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 7 августа 2003 г. № 94-у \"О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у \"О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай\" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2003, № 11 (17));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 25 февраля 2004 № 21-у \"О внесении изменения в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у \"О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай\" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2004, № 16 (28));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15 марта 2004 № 34-у \"О внесении изменений и дополнений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у (Сборник законодательства Республики Алтай, 2004, № 16 (22));
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 15 ноября 2004 г. № 158-у \"О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2005 г. № 23-у «О внесении изменений в Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 мая 2003 г. № 53-у и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай»;
Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2006 г. № 278-у «О распределении обязанностей между Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, Первыми заместителями, заместителями Председателя Правительства Республики Алтай, членами Правительства Республики Алтай»;
Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
А.В. Бердников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сборник законодательства Республики Алтай № 39(45) от 03.05.2007 стр.239, Газет "Звезда Алтая" № 32-33 от 13.02.2007 стр.7-8 |
Рубрики правового классификатора: | 010.120.000 Исполнительная власть (см. 020.010.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: