Основная информация
Дата опубликования: | 27 июля 2017г. |
Номер документа: | RU57000201701101 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Орловская область |
Принявший орган: | Губернатор Орловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 27 июля 2017 г. № 316
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 728 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние постановляю:
1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 13 декабря 2016 года № 728 «О создании Координационного совета по промышленности Орловской области при Губернаторе Орловской области» изменение, заменив строку:
«Комаров
Святослав Александрович
–
президент Орловской торгово-промышленной палаты (по согласованию)»
строкой:
«Ковалёва
Светлана Александровна
–
президент Орловской торгово-промышленной палаты (по согласованию)».
2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 18 сентября 2012 года № 385 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 12 августа 2013 года № 349 «О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 2 декабря 2013 года № 484 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 3 июня 2014 года № 173 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области».
3. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области А. В. Мишанова.
Губернатор
Орловской области
В. В. Потомский
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 27 июля 2017 г. № 316
г. Орёл
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 728 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние постановляю:
1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 13 декабря 2016 года № 728 «О создании Координационного совета по промышленности Орловской области при Губернаторе Орловской области» изменение, заменив строку:
«Комаров
Святослав Александрович
–
президент Орловской торгово-промышленной палаты (по согласованию)»
строкой:
«Ковалёва
Светлана Александровна
–
президент Орловской торгово-промышленной палаты (по согласованию)».
2. Признать утратившими силу:
указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 18 сентября 2012 года № 385 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 12 августа 2013 года № 349 «О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 2 декабря 2013 года № 484 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области»;
указ Губернатора Орловской области от 3 июня 2014 года № 173 «О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 31 января 2011 года № 18 «О создании Совета руководителей промышленных предприятий Орловской области».
3. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области А. В. Мишанова.
Губернатор
Орловской области
В. В. Потомский
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.12.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 090.010.020 Управление в сфере промышленности (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: